FERNANDEZ DEL PUERTO SORAYA
Informe ejecutivo de FERNANDEZ DEL PUERTO SORAYA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 12
Empresas activas: 9
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FERNANDEZ DEL PUERTO SORAYA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EUREST EUSKADI SL | Consejero | 06/09/2023 | |
EUREST CATALUNYA SL | Consejero | 11/08/2023 | |
EUREST COLECTIVIDADES SL | Consejero | 03/08/2023 | |
ASISTENTES ESCOLARES SL | Apoderado Mancomunado | 17/01/2022 | |
EUREST CATALUNYA SL | Apoderado Mancomunado | 17/01/2022 | |
MEDIREST SOCIAL RESIDENCIAS SL | Apoderado Mancomunado | 17/01/2022 | |
EUREST COLECTIVIDADES SL | Apoderado Mancomunado | 12/01/2022 | |
EUREST PARQUES SL | Apoderado Mancomunado | 11/01/2022 | |
EUREST SERVICIOS FERIALES SL | Apoderado | 10/01/2022 | |
GOURMET ON WHEELS SL | Apoderado | 04/01/2022 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE FERNANDEZ DEL PUERTO SORAYA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ DEL PUERTO SORAYA
Empresa: EUREST EUSKADI SL
Consejero
- Fernandez Del Puerto Soraya
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6141 , F 18, S 8, H BI 60217, I/A 59 (06/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-176-48
Empresa: EUREST CATALUNYA SL
Consejero
- Fernandez Del Puerto Soraya
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48296 , F 170, S 8, H B 85411, I/A 76 (11/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-159-08
Empresa: EUREST COLECTIVIDADES SL
Consejero
- Fernandez Del Puerto Soraya
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30912 , F 204, S 8, H M 50559, I/A 155 (03/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-152-28
Empresa: ASISTENTES ESCOLARES SL
Apoderado Mancomunado
- Fernandez Del Puerto Soraya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48077 , F 46, S 8, H B 241042, I/A 50 (17/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-15-08
Empresa: MEDIREST SOCIAL RESIDENCIAS SL
Apoderado Mancomunado
- Fernandez Del Puerto Soraya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48029 , F 7, S 8, H B 12248, I/A 57 (17/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-15-08
Empresa: EUREST CATALUNYA SL
Apoderado Mancomunado
- Fernandez Del Puerto Soraya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47901 , F 124, S 8, H B 85411, I/A 67 (17/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-15-08
Empresa: EUREST COLECTIVIDADES SL
Apoderado Mancomunado
- Fernandez Del Puerto Soraya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30912 , F 179, S 8, H M 50559, I/A 145 (12/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-12-28
Empresa: EUREST PARQUES SL
Apoderado Mancomunado
- Fernandez Del Puerto Soraya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42430 , F 37, S 8, H M 750934, I/A 5 (11/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-11-28
Empresa: EUREST SERVICIOS FERIALES SL
Apoderado
- Fernandez Del Puerto Soraya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37619 , F 224, S 8, H M 571158, I/A 39 (10/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-10-28
Empresa: GOURMET ON WHEELS SL
Apoderado
- Fernandez Del Puerto Soraya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28081 , F 225, S 8, H M 332628, I/A 50 (04/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-7-28
VER MAS ACTOS
Información de FERNANDEZ DEL PUERTO SORAYA
Mostramos los datos de FERNANDEZ DEL PUERTO SORAYA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ DEL PUERTO SORAYA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos