FERNANDEZ DEL ARCO JOSE ANTONIO
Informe ejecutivo de FERNANDEZ DEL ARCO JOSE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FERNANDEZ DEL ARCO JOSE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DEMOLITEX MADRID SL | Administrador Solidario | 04/05/2024 | |
KIRUNNA WORLD SL | Administrador Unico | 27/12/2022 | |
HONEYDRIPPER SL | Administrador Solidario | 27/06/2016 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ DEL ARCO JOSE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ DEL ARCO JOSE ANTONIO
Empresa: DEMOLITEX MADRID SL
Administrador Solidario
- Fernandez Del Arco Jose Antonio
- Sen Arevalo Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46874 , F 1, S 8, H M 822732, I/A 1 (04/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-92-28
Empresa: KIRUNNA WORLD SL
Administrador Unico
- Fernandez Del Arco Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44485 , F 100, S 8, H M 783796, I/A 1 (27/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-2-28
Empresa: HONEYDRIPPER SL
Administrador Solidario
- Fernandez Del Arco Jose Antonio
- Sen Arevalo Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33777 , F 152, S 8, H M 607907, I/A 3 (27/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-127-28
Empresa: HONEYDRIPPER SL
Administrador Unico
- Fernandez Del Arco Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33777 , F 152, S 8, H M 607907, I/A 3 (27/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-127-28
Empresa: HONEYDRIPPER SL
Administrador Unico
- Fernandez Del Arco Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33777 , F 152, S 8, H M 607907, I/A 2 (01/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-68-28
Empresa: HONEYDRIPPER SL
Administrador Solidario
- Fernandez Del Arco Jose Antonio
- Sen Arevalo Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33777 , F 152, S 8, H M 607907, I/A 2 (01/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-68-28
Empresa: HONEYDRIPPER SL
Administrador Solidario
- Fernandez Del Arco Jose Antonio
- Sen Arevalo Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33777 , F 150, S 8, H M 607907, I/A 1 (14/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-161-28
Administrador Solidario
- Fernandez Castellanos Jose Luis
- Fernandez Del Arco Jose Antonio
- Fernandez Del Arco Miguel Angel
- Fernandez Del Arco Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21322 , F 4, S 8, H M 378874, I/A 2 (12/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-98-28
Empresa: HOSTELERIA EVERGREEN SL
Administrador Solidario
- Fernandez Del Arco Jose Antonio
- Fernandez Del Arco Miguel Angel
- Fernandez Del Arco Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20852 , F 185, S 8, H M 309573, I/A 6 (12/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-98-28
Información de FERNANDEZ DEL ARCO JOSE ANTONIO
Mostramos los datos de FERNANDEZ DEL ARCO JOSE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ DEL ARCO JOSE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos