FERNANDEZ DE VALDERRAMA TRUETA JOSE
Informe ejecutivo de FERNANDEZ DE VALDERRAMA TRUETA JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FERNANDEZ DE VALDERRAMA TRUETA JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FULLSTEP NETWORKS SA | Consejero Delegado | 17/01/2018 | |
FULLSTEP NETWORKS SA | Consejero | 17/01/2018 | |
MISSION FOODS IBERIA SA | Secretario | 24/03/2011 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ DE VALDERRAMA TRUETA JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ DE VALDERRAMA TRUETA JOSE
Empresa: FULLSTEP NETWORKS SA
Consejero Delegado
- Fernandez De Valderrama Trueta Jose
Consejero
- Alvarez Aguirre Jorge
- Fernandez De Valderrama Trueta Jose
- Piazza Rosario
- Pradera Jauregui Anton
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19982 , F 107, S 8, H M 258249, I/A 40 (12/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-136-28
Empresa: FULLSTEP NETWORKS SL
Consejero Delegado
- Fernandez De Valderrama Trueta Jose
Consejero
- Alvarez Aguirre Jorge
- Fernandez De Valderrama Trueta Jose
- Piazza Rosario
- Pradera Jauregui Anton
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19982 , F 99, S 8, H M 258249, I/A 33 (17/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-18-28
Empresa: AFIFT AZTECA SL
Consejero
- Alvarez Aguirre Jorge
- Fernandez De Valderrama Trueta Jose
- Velasquez Arthur R
- Velasquez Joanne
Presidente
- Fernandez De Valderrama Trueta Jose
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1461 , F 60, S 8, H TO 29719, I/A 10 (25/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-124-45
Empresa: AZTECA FOODS EUROPE SA
Consejero
- Alvarez Aguirre Jorge
- Fernandez De Valderrama Trueta Jose
- Velasquez Arthur R
- Velasquez Joanne
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1452 , F 198, S 8, H TO 29721, I/A 11 (25/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-124-45
Empresa: AFIFT AZTECA SL
Consejero
- Alvarez Aguirre Jorge
- Fernandez De Valderrama Trueta Jose
- Velasquez Arthur R
- Velasquez Joanne
Presidente
- Fernandez De Valderrama Trueta Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1452 , F 169, S 8, H TO 29719, I/A 5 (05/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-52-45
Empresa: AZTECA FOODS EUROPE SA
Secretario No Consejero
Secretario
- Fernandez De Valderrama Trueta Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1452 , F 197, S 8, H TO 29721, I/A 5 (24/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-66-45
Empresa: AZTECA FOODS EUROPE SA
Secretario
- Fernandez De Valderrama Trueta Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1452 , F 197, S 8, H TO 29721, I/A 5 (24/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-66-45
Empresa: AZTECA FOODS EUROPE SA
Consejero
- Alvarez Aguirre Jorge
- Fernandez De Valderrama Trueta Jose
- Velasquez Arthur R
- Velasquez Joanne
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1452 , F 197, S 8, H TO 29721, I/A 4 (25/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-66-45
Información de FERNANDEZ DE VALDERRAMA TRUETA JOSE
Mostramos los datos de FERNANDEZ DE VALDERRAMA TRUETA JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ DE VALDERRAMA TRUETA JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos