FERNANDEZ DE MUNIAIN COMAJUNCOSA RAFAEL ALFREDO
Informe ejecutivo de FERNANDEZ DE MUNIAIN COMAJUNCOSA RAFAEL ALFREDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FERNANDEZ DE MUNIAIN COMAJUNCOSA RAFAEL ALFREDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
APPLIED FOODS SL | Apoderado | 07/03/2012 | 11/07/2017 |
APPLIED FOODS SL | Consejero | 24/08/2011 | 05/06/2014 |
APPLIED FOODS SL | Administrador Solidario | 27/07/2011 | 24/08/2011 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ DE MUNIAIN COMAJUNCOSA RAFAEL ALFREDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ DE MUNIAIN COMAJUNCOSA RAFAEL ALFREDO
Empresa: APPLIED FOODS SL
Apoderado
- Fernandez De Muniain Comajuncosa Rafael Alfredo
- Romero Busque Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1576 , F 72, S 8, H NA 31302, I/A 9 (11/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-136-31
Empresa: APPLIED FOODS SL
Consejero
- Fernandez De Muniain Comajuncosa Rafael Alfredo
- Romero Busque Olga
- START UP CAPITAL NAVARRA SA
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1576 , F 70, S 8, H NA 31302, I/A A (05/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-116-31
Empresa: APPLIED FOODS SL
Apoderado
- Fernandez De Muniain Comajuncosa Rafael Alfredo
- Romero Busque Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1576 , F 69, S 8, H NA 31302, I/A 4 (07/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-56-31
Empresa: APPLIED FOODS SL
Consejero
- Fernandez De Muniain Comajuncosa Rafael Alfredo
- Romero Busque Olga
- START UP CAPITAL NAVARRA SA
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1576 , F 68, S 8, H NA 31302, I/A 2 (24/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-169-31
Empresa: APPLIED FOODS SL
Administrador Solidario
- Fernandez De Muniain Comajuncosa Rafael Alfredo
- Romero Busque Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1576 , F 68, S 8, H NA 31302, I/A 2 (24/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-169-31
Empresa: APPLIED FOODS SL
Administrador Solidario
- Fernandez De Muniain Comajuncosa Rafael Alfredo
- Romero Busque Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1576 , F 67, S 8, H NA 31302, I/A 1 (27/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-151-31
Información de FERNANDEZ DE MUNIAIN COMAJUNCOSA RAFAEL ALFREDO
Mostramos los datos de FERNANDEZ DE MUNIAIN COMAJUNCOSA RAFAEL ALFREDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ DE MUNIAIN COMAJUNCOSA RAFAEL ALFREDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos