FERNANDEZ DE LOS RIOS LAURA
Informe ejecutivo de FERNANDEZ DE LOS RIOS LAURA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FERNANDEZ DE LOS RIOS LAURA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GEYCA GESTION Y CALIDAD SL | Administrador Solidario | 25/04/2013 | 23/10/2013 |
GEYCA GESTION Y CALIDAD SL | Presidente | 16/02/2012 | |
GEYCA GESTION Y CALIDAD SL | Consejero | 16/02/2012 | |
DURVISER SL | Consejero | 25/11/2011 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ DE LOS RIOS LAURA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ DE LOS RIOS LAURA
Empresa: GEYCA GESTION Y CALIDAD SL
Administrador Solidario
- Fernandez De Los Rios Laura
- Martinez Cuevas Maria Julia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1383 , F 200, S 8, H VA 7394, I/A 12 (23/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-208-47
Empresa: GEYCA GESTION Y CALIDAD SL
Administrador Solidario
- Fernandez De Los Rios Laura
- Martinez Cuevas Maria Julia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1383 , F 199, S 8, H VA 7394, I/A 10 (25/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-83-47
Empresa: GEYCA GESTION Y CALIDAD SL
Consejero Delegado
Consejero
- Fernandez De Los Rios Laura
- Martinez Cuevas Maria Julia
- Martinez Herrera Ramon
Presidente
- Fernandez De Los Rios Laura
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1383 , F 199, S 8, H VA 7394, I/A 7 (16/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-40-47
Empresa: DURVISER SL
Consejero Delegado
Consejero
- Fernandez De Los Rios Laura
- Martinez Cuevas Maria Julia
- Martinez Herrera Ramon
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1207 , F 209, S 8, H VA 18096, I/A 4 (25/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-232-47
Información de FERNANDEZ DE LOS RIOS LAURA
Mostramos los datos de FERNANDEZ DE LOS RIOS LAURA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ DE LOS RIOS LAURA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos