FERNANDEZ DE LARRINOA FERNANDEZ MANUEL MARIA
Informe ejecutivo de FERNANDEZ DE LARRINOA FERNANDEZ MANUEL MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FERNANDEZ DE LARRINOA FERNANDEZ MANUEL MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SANTA FE ARQUITECTURA Y REHABILITACION SL | Administrador Unico | 28/02/2022 | |
SANTAFE INGENIERIA OBRAS Y ARQUITECTURA SL | Administrador Unico | 18/06/2019 | |
TRAIL TRADE SL | Administrador Unico | 16/03/2010 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ DE LARRINOA FERNANDEZ MANUEL MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ DE LARRINOA FERNANDEZ MANUEL MARIA
Empresa: DELTA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SL
Administrador Unico
- Fernandez De Larrinoa Fernandez Manuel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18293 , F 105, S 8, H M 317135, I/A 3 (05/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-89-28
Administrador Unico
- Fernandez De Larrinoa Fernandez Manuel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43188 , F 41, S 8, H M 763151, I/A 1 (28/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-45-28
Administrador Unico
- Fernandez De Larrinoa Fernandez Manuel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39295 , F 40, S 8, H M 697875, I/A 1 (18/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-119-28
Empresa: TRAIL TRADE SL
Administrador Unico
- Fernandez De Larrinoa Fernandez Manuel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27423 , F 57, S 8, H M 494227, I/A 2 (16/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-58-28
Información de FERNANDEZ DE LARRINOA FERNANDEZ MANUEL MARIA
Mostramos los datos de FERNANDEZ DE LARRINOA FERNANDEZ MANUEL MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ DE LARRINOA FERNANDEZ MANUEL MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos