FERNANDEZ DE CASADEVANTE AGUIRRECHE TATIANA
Informe ejecutivo de FERNANDEZ DE CASADEVANTE AGUIRRECHE TATIANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 9
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE FERNANDEZ DE CASADEVANTE AGUIRRECHE TATIANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMPAÑIA VINICOLA DEL NORTE DE ESPAÑA SA | Vicesecretario No Consejero | 23/08/2024 | |
SMART INDEPENDENT LIVING SL | Vicesecretario No Consejero | 29/07/2024 | |
SMART LIVING INVESTMENT SL | Vicesecretario No Consejero | 20/07/2024 | |
SMART ALQUILER FLEXIBLE SL | Vicesecretario No Consejero | 27/05/2024 | |
VINOSELECCION SA | Secretario | 26/04/2024 | |
SMART LIVING PROPERTIES SOCIMI SA | Vicesecretario No Consejero | 22/06/2023 | |
SMART STUDENT HOUSING SL | Vicesecretario No Consejero | 12/06/2023 | |
ROBOYO SPAIN SL | Apoderado Solidario | 23/04/2021 | |
DEKA IMMOBILIEN CRISTALIA SL | Vicesecretario No Consejero | 16/09/2020 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ DE CASADEVANTE AGUIRRECHE TATIANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ DE CASADEVANTE AGUIRRECHE TATIANA
Vicesecretario No Consejero
- Fernandez De Casadevante Aguirreche Tatiana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H VI 10475, I/A 229 (23/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-167-01
Empresa: SANTA POLA LIFE RESORTS SL
Apoderado
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
- Fernandez De Casadevante Aguirreche Tatiana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 828588, I/A 2 (29/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-149-28
Empresa: SMART LIVING INVESTMENT SL
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
- Fernandez De Casadevante Aguirreche Tatiana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 797019, I/A 14 (20/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-144-28
Empresa: NERISSA INVESTMENTS SL
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
- Fernandez De Casadevante Aguirreche Tatiana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 814919, I/A 4 (27/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-105-28
Empresa: VINOSELECCION SA
Consejero
Presidente
Secretario
- Fernandez De Casadevante Aguirreche Tatiana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42689 , F 97, S 8, H M 167677, I/A 74 (26/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-87-28
Empresa: SEFORTY INVESTMENTS SA
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
- Fernandez De Casadevante Aguirreche Tatiana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45089 , F 80, S 8, H M 793518, I/A 3 (22/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-122-28
Empresa: VERMAX INVESTMENTS SL
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
- Fernandez De Casadevante Aguirreche Tatiana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45126 , F 47, S 8, H M 794109, I/A 3 (12/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-114-28
Empresa: ROBOYO SPAIN SL
Apoderado Solidario
- Fernandez De Casadevante Aguirreche Tatiana
- Herreros De La Cuesta Carmen
- Stewart Tejera Elena Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46783 , F 86, S 8, H B 530763, I/A 6 (23/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-83-08
Empresa: ROBOYO SPAIN SL
Administrador Solidario
Apoderado Solidario
- Fernandez De Casadevante Aguirreche Tatiana
- Glodeanu Bratu Monica
- Herreros De La Cuesta Carmen
- Sanchez Montero Antonio
- Stewart Tejera Elena Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46783 , F 84, S 8, H B 530763, I/A 5 (23/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-83-08
Empresa: DEKA IMMOBILIEN CRISTALIA SL
Presidente
Vicesecretario No Consejero
- Fernandez De Casadevante Aguirreche Tatiana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34209 , F 139, S 8, H M 585992, I/A 22 (16/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-185-28
VER MAS ACTOS
Información de FERNANDEZ DE CASADEVANTE AGUIRRECHE TATIANA
Mostramos los datos de FERNANDEZ DE CASADEVANTE AGUIRRECHE TATIANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ DE CASADEVANTE AGUIRRECHE TATIANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos