FERNANDEZ DE BETOÑO OLANO JULIO-JOSE
Informe ejecutivo de FERNANDEZ DE BETOÑO OLANO JULIO-JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FERNANDEZ DE BETOÑO OLANO JULIO-JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VIBESA TRADE 2004 SL | Administrador Unico | 01/07/2022 | |
APARTAMENTOS ATLANTERRA SL | Administrador Unico | 05/07/2021 | |
CMJ VELOCIMETRO 2016 SL | Administrador Solidario | 03/03/2016 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ DE BETOÑO OLANO JULIO-JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ DE BETOÑO OLANO JULIO-JOSE
Empresa: VIBESA TRADE 2004 SL
Administrador Unico
- Fernandez De Betoño Olano Julio-jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7247 , F 66, S 8, H SE135339, I/A 3 (01/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-132-41
Empresa: APARTAMENTOS ATLANTERRA SL
Administrador Unico
- Fernandez De Betoño Olano Julio-jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2370 , F 4, S 8, H CA 57350, I/A 2 (05/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-133-11
Empresa: CMJ VELOCIMETRO 2016 SL
Administrador Solidario
- Fernandez De Betoño Olano Julio-jose
- Hernaez Ortiz De Urbina Carlos
- Mingeguia Lopez Miguel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2738 , F 86, S 8, H SS 38335, I/A 1 (03/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-48-20
Empresa: FARO 96 SL
Administrador Solidario
- Fernandez De Betoño Olano Julio-jose
- Villanueva Telleria Maria Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2013 , F 73, S 8, H CA 41924, I/A 3 (10/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-184-11
Información de FERNANDEZ DE BETOÑO OLANO JULIO-JOSE
Mostramos los datos de FERNANDEZ DE BETOÑO OLANO JULIO-JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ DE BETOÑO OLANO JULIO-JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos