FERNANDEZ DE AVILA MARIA ESTEBAN
Informe ejecutivo de FERNANDEZ DE AVILA MARIA ESTEBAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE FERNANDEZ DE AVILA MARIA ESTEBAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MALL ENTERTAINMENT CENTRE MURCIA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/05/2016 | 05/01/2017 |
PARQUE DE ATRACCIONES MADRID SA | Apoderado | 28/01/2016 | 05/01/2017 |
LEISURE PARKS SA | Apoderado | 08/02/2016 | 05/01/2017 |
PARQUE DE ATRACCIONES DE SAN FERNANDO DE HENARES SL | Apoderado | 28/01/2016 | 03/01/2017 |
PARQUES REUNIDOS SERVICIOS CENTRALES SA | Apoderado | 02/02/2016 | 03/01/2017 |
MADRID THEME PARK MANAGEMENT SL | Apoderado | 05/02/2016 | 30/12/2016 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ DE AVILA MARIA ESTEBAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ DE AVILA MARIA ESTEBAN
Empresa: PARQUE DE ATRACCIONES MADRID SA
Apoderado
- Abad Marturet Francisco Javier
- Ardura Pascual Amaya
- Arp Fredrik
- Calliere Yann Yves Theodore Louis
- Carro Werner Cristina
- Cortes Urban Pedro Maria
- De La Rosa Breva Antonio
- Diez Caveda Isidoro
- Escudero Cuesta David
- Esteban Calvo Jose Antonio
- Fernandez De Avila Maria Esteban
- Flores Prieto Gabriel
- Fonturbel Calleja Ignacio
- Foyedo Garaot Cesar
- Gonzalez Roman Maria Teresa
- Gutierrez Plaza Oscar
- Letamendia Eguiraun Jose Maria
- Llamas Sanz Carlos
- Marcos Muñoz Carlos
- Miranda Perez Daniel Ramiro
- Perez Real Enrique
- Romero Cuadra Juan
- Ruiz Hernando Veronica
- Ruiz Simon Maria Gema
- Santiago Ramos Javier
- Vieites Bosch Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25574 , F 177, S 8, H M 43550, I/A 177 (05/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-12-28
Empresa: LEISURE PARKS SA
Apoderado
- Abad Marturet Francisco Javier
- Ardura Pascual Amaya
- Arp Fredrik
- Bosch Vercher Enrique
- Caillere Yann Yves Theodore Louis
- Carro Werner Cristina
- Castro Alvarez Jose Alberto
- Claver Isern Jose Maria
- Cortes Urban Pedro
- De La Rosa Breva Antonio
- Diez Caveda Isidoro
- Escudero Cuesta David
- Esteban Calvo Jose Antonio
- Fernandez De Avila Maria Esteban
- Fernandez Moran Jesus
- Flores Prieto Gabriel
- Fonturbel Calleja Ignacio
- Foyedo Garaot Cesar
- Gonzalez Roman Maria Teresa
- Gutierrez Plaza Oscar
- Letamendia Eguiraun Jose Maria
- Llamas Sanz Carlos
- Marañon Lizana Maria Jose
- Marcos Muñoz Carlos
- Miranda Perez Daniel Ramiro
- Moenadar Denis Pascal
- Perez Real Jose Enrique
- Romero Cuadra Juan
- Ruiz Hernando Veronica
- Ruiz Simon Maria Gema
- Santiago Ramos Javier
- Soriano Mora Jose Maria
- Valverde Tortosa Mariano
- Vieites Bosch Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32288 , F 214, S 8, H M 7437, I/A 44 (05/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-12-28
Empresa: MALL ENTERTAINMENT CENTRE MURCIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Abad Marturet Francisco Javier
- Arp Fredrik
- Carro Werner Cristina
- Cortes Urban Pedro
- De La Rosa Breva Antonio
- Diez Caveda Isidoro
- Eiroa Gimenez Felix Fernando
- Fernandez De Avila Maria Esteban
- Fernandez Moran Jesus
- Flores Prieto Gabriel
- Fonturbel Calleja Ignacio
- Foyedo Garaot Cesar
- Gonzalez Roman Maria Teresa
- Letamendia Eguiraun Jose Maria
- Llamas Sanz Carlos
- Marcos Muñoz Carlos
- Miranda Perez Daniel Ramiro
- Perez Real Jose Enrique
- Quiroga Borrallo Pilar
- Romero Cuadra Juan
- Santiago Ramos Javier
- Vieites Bosch Juan
- Zucchi Guido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34694 , F 182, S 8, H M 624061, I/A 3 (05/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-10-28
Apoderado
- Carro Werner Cristina
- Cortes Urban Pedro
- De La Rosa Breva Antonio
- Diez Caveda Isidoro
- Escudero Cuesta David
- Escudero Cuesta David
- Esteban Calvo Jose Antonio
- Fernandez De Avila Maria Esteban
- Fernandez Moran Jesus
- Flores Prieto Gabriel
- Fonturbel Calleja Ignacio
- Foyedo Garaot Cesar
- Gonzalez Roman Maria Teresa
- Gutierrez Plaza Oscar
- Letamendia Eguiraun Jose Maria
- Llamas Sanz Carlos
- Marcos Muñoz Carlos
- Miranda Perez Daniel Ramiro
- Perez Real Jose Enrique
- Romero Cuadra Juan
- Ruiz Hernando Veronica
- Ruiz Simon Maria Gema
- Santiago Ramos Javier
- Vieites Bosch Juan
- Zucchi Guido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34649 , F 101, S 8, H M 421702, I/A 70 (03/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-9-28
Apoderado
- Abad Marturet Francisco Javier
- Arp Fredrik
- Caillere Yann Yves Theodore Louis
- Carro Werner Cristina
- Codina Zugasti Pedro
- Cortes Urban Pedro Maria
- De La Rosa Breva Antonio
- Diez Caveda Isidoro
- Escudero Cuesta David
- Esteban Calvo Jose Antonio
- Fernandez De Avila Maria Esteban
- Flores Prieto Gabriel
- Fonturbel Calleja Ignacio
- Foyedo Garaot Cesar
- Gonzalez Roman Maria Teresa
- Gutierrez Plaza Oscar
- Letamendia Eguiraun Jose Maria
- Llamas Sanz Carlos
- Marcos Muñoz Carlos
- Miranda Perez Daniel Ramiro
- Perez Real Enrique
- Romero Cuadra Juan
- Ruiz Hernando Veronica
- Ruiz Simon Maria Gema
- Santiago Ramos Javier
- Vieites Bosch Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34480 , F 42, S 8, H M 176220, I/A 34 (03/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-9-28
Empresa: MADRID THEME PARK MANAGEMENT SL
Apoderado
- Abad Marturet Francisco Javier
- Arp Fredrik
- Caillere Yann Yves
- Carro Werner Cristina
- Cortes Urban Pedro
- De La Rosa Breva Antonio
- Diez Caveda Isidoro
- Escudero Cuesta David
- Esteban Calvo Jose Antonio
- Fernandez De Avila Maria Esteban
- Flores Prieto Gabriel
- Fonturbel Calleja Ignacio
- Foyedo Garaot Cesar
- Gonzalez Roman Maria Teresa
- Gracia Lovaco Diego
- Gutierrez Plaza Oscar
- Letamendia Eguiraun Jose Maria
- Llamas Sanz Carlos
- Marcos Muñoz Carlos
- Miranda Perez Daniel Ramiro
- Perez Real Jose Enrique
- Romero Cuadra Juan
- Ruiz Hernando Veronica
- Ruiz Simon Maria Gema
- Santiago Ramos Javier
- Vieites Bosch Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18960 , F 174, S 8, H M 305298, I/A 25 (30/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-9-28
Empresa: MALL ENTERTAINMENT CENTRE MURCIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Abad Marturet Francisco Javier
- Arp Fredrik
- Carro Werner Cristina
- Cortes Urban Pedro
- De La Rosa Breva Antonio
- Diez Caveda Isidoro
- Eiroa Gimenez Felix Fernando
- Fernandez De Avila Maria Esteban
- Fernandez Moran Jesus
- Flores Prieto Gabriel
- Fonturbel Calleja Ignacio
- Foyedo Garaot Cesar
- Gonzalez Roman Maria Teresa
- Letamendia Eguiraun Jose Maria
- Llamas Sanz Carlos
- Marcos Muñoz Carlos
- Miranda Perez Daniel Ramiro
- Perez Real Jose Enrique
- Quiroga Borrallo Pilar
- Romero Cuadra Juan
- Santiago Ramos Javier
- Vieites Bosch Juan
- Zucchi Guido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34694 , F 173, S 8, H M 624061, I/A 2 (24/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-103-28
Empresa: LEISURE PARKS SA
Apoderado
- Abad Marturet Francisco Javier
- Ardura Pascual Amaya
- Arp Fredrik
- Bosch Vercher Enrique
- Caillere Yann Yves Theodore Louis
- Carro Werner Cristina
- Castro Alvarez Jose Alberto
- Claver Isern Jose Maria
- Cortes Urban Pedro
- De La Rosa Breva Antonio
- Diez Caveda Isidoro
- Escudero Cuesta David
- Esteban Calvo Jose Antonio
- Fernandez De Avila Maria Esteban
- Fernandez Moran Jesus
- Flores Prieto Gabriel
- Fonturbel Calleja Ignacio
- Foyedo Garaot Cesar
- Gonzalez Roman Maria Teresa
- Gutierrez Plaza Oscar
- Letamendia Eguiraun Jose Maria
- Llamas Sanz Carlos
- Marañon Lizana Maria Jose
- Marcos Muñoz Carlos
- Miranda Perez Daniel Ramiro
- Moenadar Denis Pascal
- Perez Real Jose Enrique
- Romero Cuadra Juan
- Ruiz Hernando Veronica
- Ruiz Simon Maria Gema
- Santiago Ramos Javier
- Soriano Mora Jose Maria
- Valverde Tortosa Mariano
- Vieites Bosch Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32288 , F 206, S 8, H M 7437, I/A 41 (08/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-32-28
Empresa: MADRID THEME PARK MANAGEMENT SL
Apoderado
- Abad Marturet Francisco Javier
- Arp Fredrik
- Caillere Yann Yves
- Carro Werner Cristina
- Cortes Urban Pedro
- De La Rosa Breva Antonio
- Diez Caveda Isidoro
- Escudero Cuesta David
- Esteban Calvo Jose Antonio
- Fernandez De Avila Maria Esteban
- Flores Prieto Gabriel
- Fonturbel Calleja Ignacio
- Foyedo Garaot Cesar
- Gonzalez Roman Maria Teresa
- Gracia Lovaco Diego
- Gutierrez Plaza Oscar
- Letamendia Eguiraun Jose Maria
- Llamas Sanz Carlos
- Marcos Muñoz Carlos
- Miranda Perez Daniel Ramiro
- Perez Real Jose Enrique
- Romero Cuadra Juan
- Ruiz Hernando Veronica
- Ruiz Simon Maria Gema
- Santiago Ramos Javier
- Vieites Bosch Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18960 , F 167, S 8, H M 305298, I/A 22 (05/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-32-28
Apoderado
- Carro Werner Cristina
- Cortes Urban Pedro
- De La Rosa Breva Antonio
- Diez Caveda Isidoro
- Escudero Cuesta David
- Esteban Calvo Jose Antonio
- Fernandez De Avila Maria Esteban
- Fernandez Moran Jesus
- Flores Prieto Gabriel
- Fonturbel Calleja Ignacio
- Foyedo Garaot Cesar
- Gonzalez Roman Maria Teresa
- Gutierrez Plaza Oscar
- Letamendia Eguiraun Jose Maria
- Llamas Sanz Carlos
- Marcos Muñoz Carlos
- Miranda Perez Daniel Ramiro
- Perez Real Jose Enrique
- Romero Cuadra Juan
- Ruiz Hernando Veronica
- Ruiz Simon Maria Gema
- Santiago Ramos Javier
- Vieites Bosch Juan
- Zucchi Guido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27523 , F 220, S 8, H M 421702, I/A 45 (02/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-27-28
VER MAS ACTOS
Información de FERNANDEZ DE AVILA MARIA ESTEBAN
Mostramos los datos de FERNANDEZ DE AVILA MARIA ESTEBAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ DE AVILA MARIA ESTEBAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos