FERNANDEZ DE ARAOZ Y MARAÑON CARMEN
Informe ejecutivo de FERNANDEZ DE ARAOZ Y MARAÑON CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FERNANDEZ DE ARAOZ Y MARAÑON CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONES DOALCA SOCIMI SA | Vicepresidente | 16/12/2022 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ DE ARAOZ Y MARAÑON CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ DE ARAOZ Y MARAÑON CARMEN
Empresa: INVERSIONES DOALCA SOCIMI SA
Apoderado Mancomunado
- Fernandez De Araoz Y Marañon Carmen
Apoderado Solidario
- Fernandez De Araoz Y Marañon Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13944 , F 81, S 8, H M 228424, I/A 74 (16/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-243-28
Empresa: INVERSIONES DOALCA SOCIMI SA
Presidente
Vicepresidente
- Fernandez De Araoz Y Marañon Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13944 , F 81, S 8, H M 228424, I/A 73 (16/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-243-28
Empresa: INVERSIONES DOALCA SOCIMI SA
Apoderado Mancomunado
- Barroso Fernandez De Araoz Maria Dolores
- Fernandez De Araoz Y Marañon Carmen
- Gomez Acebo Y Duque De Estrada Maria Isabel
Apoderado Solidario
- Barroso Fernandez De Araoz Maria Dolores
- Fernandez De Araoz Y Marañon Carmen
- Gomez Acebo Y Duque De Estrada Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13944 , F 78, S 8, H M 228424, I/A 69 (15/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-117-28
Empresa: INVERSIONES DOALCA SOCIMI SA
Apoderado
- Fernandez De Araoz Y Marañon Carmen
- Fernandez De Araoz Y Marañon Dolores
- Gomez Acebo Y Duque De Estrada Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13944 , F 78, S 8, H M 228424, I/A 69 (15/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-117-28
Empresa: INVERSIONES DOALCA SOCIMI SA
Presidente
Vicepresidente
- Fernandez De Araoz Y Marañon Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13944 , F 75, S 8, H M 228424, I/A 61 (05/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-29-28
Empresa: INVERSIONES DOALCA SOCIMI SA
Vicepresidente
- Fernandez De Araoz Y Marañon Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13944 , F 73, S 8, H M 228424, I/A 56 (12/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-95-28
Empresa: INVERSIONES DOALCA SOCIMI SA
Apoderado
- Fernandez De Araoz Y Marañon Carmen
- Fernandez De Araoz Y Marañon Dolores
- Gomez Acebo Y Duque De Estrada Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13944 , F 69, S 8, H M 228424, I/A 49 (09/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-53-28
Empresa: INVERSIONES DOALCA SL
Presidente
Secretario
- Fernandez De Araoz Y Marañon Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13944 , F 54, S 8, H M 228424, I/A 33 (23/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-43-28
Empresa: INVERSIONES DOALCA SL
Presidente
Secretario
- Fernandez De Araoz Y Marañon Carmen
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13944 , F 54, S 8, H M 228424, I/A 31 (23/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-24-28
Empresa: INVERSIONES DOALCA SL
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Fernandez De Araoz Y Marañon Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13944 , F 54, S 8, H M 228424, I/A 31 (23/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-24-28
VER MAS ACTOS
Información de FERNANDEZ DE ARAOZ Y MARAÑON CARMEN
Mostramos los datos de FERNANDEZ DE ARAOZ Y MARAÑON CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ DE ARAOZ Y MARAÑON CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos