FERNANDEZ CRISTOBAL JAVIER
Informe ejecutivo de FERNANDEZ CRISTOBAL JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 21
Empresas activas: 19
Cargos inactivos: 19
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE FERNANDEZ CRISTOBAL JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SAINT-GOBAIN PERFORMANCE PLASTICS ESPAÑA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/02/2023 | |
SAINT-GOBAIN GLASSDRIVE SL | Apoderado | 04/08/2022 | |
SAINT-GOBAIN ADFORS ESPAÑA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/06/2022 | |
SAINT-GOBAIN PAM ESPAÑA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 20/06/2022 | |
COGENERADORES VIDRIEROS AIE | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/06/2022 | |
SAINT-GOBAIN DEVISA SA | Apoderado | 09/06/2022 | |
SAINT GOBAIN AUTOVER ESPAÑA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/05/2022 | |
INDUSTRIAS DEL CUARZO SA | Apoderado | 20/05/2022 | |
SAINT GOBAIN TRANSFORMADOS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/05/2022 | |
SAINT GOBAIN ESPAÑA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 11/05/2022 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE FERNANDEZ CRISTOBAL JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ CRISTOBAL JAVIER
Empresa: LA VENECIANA SA
Consejero Delegado
- Fernandez Cristobal Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45371 , F 42, S 8, H M 24525, I/A 481 (15/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-59-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Fernandez Cristobal Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 676 , F 121, S 8, H LO 90, I/A 82 (14/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-37-26
Empresa: SAINT-GOBAIN GLASSDRIVE SL
Apoderado
- Fernandez Cristobal Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43036 , F 43, S 8, H M 348346, I/A 45 (04/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-153-28
Empresa: SAINT-GOBAIN PAM ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Fernandez Cristobal Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1223 , F 141, S 8, H S 921, I/A 188 (20/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-124-39
Empresa: SAINT-GOBAIN ADFORS ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Fernandez Cristobal Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 794, L 585, F 35, S 8, H BU 1891, I/A 104 (24/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-124-09
Empresa: COGENERADORES VIDRIEROS AIE
Apoderado Mancomunado Solidario
- Fernandez Cristobal Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 654 , F 27, S 8, H GU 1435, I/A 68 (15/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-117-19
Empresa: SAINT-GOBAIN DEVISA SA
Apoderado
- Fernandez Cristobal Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42194 , F 22, S 8, H M 70741, I/A 215 (09/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-114-28
Empresa: INDUSTRIAS DEL CUARZO SA
Apoderado
- Fernandez Cristobal Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 324 , F 49, S 8, H SG 2374, I/A 93 (20/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-102-40
Empresa: SAINT GOBAIN AUTOVER ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Fernandez Cristobal Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27639 , F 50, S 8, H M 134867, I/A 107 (23/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-101-28
Empresa: SAINT GOBAIN TRANSFORMADOS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Fernandez Cristobal Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40998 , F 163, S 8, H M 153156, I/A 109 (12/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-95-28
VER MAS ACTOS
Información de FERNANDEZ CRISTOBAL JAVIER
Mostramos los datos de FERNANDEZ CRISTOBAL JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ CRISTOBAL JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos