FERNANDEZ CORTES RODRIGUEZ EUSEBIO
Informe ejecutivo de FERNANDEZ CORTES RODRIGUEZ EUSEBIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FERNANDEZ CORTES RODRIGUEZ EUSEBIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RGA FP | Miem.Com.Ctr | 27/06/2022 | |
CAJALMENDRALEJO OPERADOR DE BANCA-SEGURO VINCULADO SL | Apoderado | 25/06/2015 | |
RGA FP | Miem.Com.Ctr | 03/03/2010 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ CORTES RODRIGUEZ EUSEBIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ CORTES RODRIGUEZ EUSEBIO
Empresa: RGA FP
Miem.Com.Ctr
- Fernandez Cortes Rodriguez Eusebio
- Morales Diaz Pedro Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33329 , F 45, S 8, H M 416105, I/A 144 (27/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-126-28
Apoderado
- Fernandez Cortes Rodriguez Eusebio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 411 , F 145, S 8, H BA 19185, I/A 6 (25/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-123-06
Empresa: RGA FP
Miem.Com.Ctr
- Fernandez Cortes Rodriguez Eusebio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23216 , F 222, S 8, H M 416105, I/A 114 (06/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-112-28
Empresa: RGA FP
Miem.Com.Ctr
- Fernandez Cortes Rodriguez Eusebio
- Marin Arnela Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23216 , F 214, S 8, H M 416105, I/A 96 (03/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-51-28
Información de FERNANDEZ CORTES RODRIGUEZ EUSEBIO
Mostramos los datos de FERNANDEZ CORTES RODRIGUEZ EUSEBIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ CORTES RODRIGUEZ EUSEBIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos