FERNANDEZ CASTILLO MARIA EUGENIA
Informe ejecutivo de FERNANDEZ CASTILLO MARIA EUGENIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FERNANDEZ CASTILLO MARIA EUGENIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JUDAMEVI SL | Apoderado | 23/05/2019 | |
ZAMARRILLA AGENCIA DE LA PROPIEDAD SL | Administrador Unico | 10/05/2019 | |
CASAPALMA LA VIEJA SL | Administrador Unico | 10/05/2019 | |
ZAMARRILLA AGENCIA DE LA PROPIEDAD SL | Apoderado | 06/04/2017 | |
ZAMARRILLA AGENCIA DE LA PROPIEDAD SL | Apoderado | 24/07/2013 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ CASTILLO MARIA EUGENIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ CASTILLO MARIA EUGENIA
Empresa: JUDAMEVI SL
Apoderado
- Fernandez Castillo Maria Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2716, L 1629, F 139, S 8, H MA 46887, I/A 7 (23/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-105-29
Empresa: CASAPALMA LA VIEJA SL
Administrador Unico
- Fernandez Castillo Maria Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2436, L 1349, F 19, S 8, H MA 39245, I/A 3 (10/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-94-29
Administrador Unico
- Fernandez Castillo Maria Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3979, L 2890, F 170, S 8, H MA 18613, I/A 13 (10/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-94-29
Apoderado
- Fernandez Castillo Maria Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3979, L 2890, F 169, S 8, H MA 18613, I/A 12 (06/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-75-29
Apoderado
- Fernandez Castillo Maria Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3979, L 2890, F 168, S 8, H MA 18613, I/A 10 (24/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-145-29
Apoderado
- Fernandez Castillo Maria Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3979, L 2890, F 167, S 8, H MA 18613, I/A 6 (09/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-161-29
Información de FERNANDEZ CASTILLO MARIA EUGENIA
Mostramos los datos de FERNANDEZ CASTILLO MARIA EUGENIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ CASTILLO MARIA EUGENIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos