FERNANDEZ CASALS MARTA
Informe ejecutivo de FERNANDEZ CASALS MARTA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FERNANDEZ CASALS MARTA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
UMANID SL | Administrador Unico | 05/04/2019 | |
BOT SCHOOLS SL | Administrador Unico | 10/10/2018 | |
VALHALLA PARTNERS SL | Administrador Unico | 17/08/2018 | |
MAIN ROOT CAPITAL SL | Socio Unico | 27/04/2018 | |
MAIN ROOT CAPITAL SL | Administrador Unico | 27/04/2018 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ CASALS MARTA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ CASALS MARTA
Empresa: UMANID SL
Administrador Unico
- Fernandez Casals Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39028 , F 31, S 8, H M 693487, I/A 1 (05/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-72-28
Empresa: BOT SCHOOLS SL
Administrador Unico
- Fernandez Casals Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38113 , F 201, S 8, H M 678310, I/A 1 (10/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-201-28
Empresa: VALHALLA PARTNERS SL
Administrador Unico
- Fernandez Casals Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37574 , F 81, S 8, H M 669748, I/A 2 (17/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-163-28
Empresa: MAIN ROOT CAPITAL SL
Administrador Unico
- Fernandez Casals Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37572 , F 156, S 8, H M 669717, I/A 1 (27/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-87-28
Empresa: MAIN ROOT CAPITAL SL
Socio Único
- Fernandez Casals Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37572 , F 156, S 8, H M 669717, I/A 1 (27/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-87-28
Empresa: PAYMET LTD
R.L.C.Perma.
- Fernandez Casals Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32649 , F 191, S 8, H M 587719, I/A 1 (25/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-189-28
Información de FERNANDEZ CASALS MARTA
Mostramos los datos de FERNANDEZ CASALS MARTA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ CASALS MARTA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos