FERNANDEZ CASADO MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de FERNANDEZ CASADO MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FERNANDEZ CASADO MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RINCON DE SAN CAYETANO SL | Administrador Solidario | 20/05/2022 | |
SGS INSPECCIONES REGLAMENTARIAS SA | Apoderado | 29/10/2020 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ CASADO MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ CASADO MIGUEL ANGEL
Empresa: RINCON DE SAN CAYETANO SL
Administrador Solidario
- Fernandez Casado Miguel Angel
- Fernandez Casado Natalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 237 , F 78, S 8, H ZA 5859, I/A 2 (20/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-101-49
Empresa: SGS INSPECCIONES REGLAMENTARIAS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31098 , F 132, S 8, H M 384475, I/A 35 (14/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-243-28
Empresa: SGS INSPECCIONES REGLAMENTARIAS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31098 , F 129, S 8, H M 384475, I/A 33 (29/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-215-28
Empresa: SGS INSPECCIONES REGLAMENTARIAS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Fernandez Casado Miguel Angel
Apoderado Mancomunado
- Basabe Armijo Fernando
- Basabe Armijo Fernando
- Basabe Armijo Fernando
- Hernandez Sampelayo Matos Jose Maria
- Hernandez Sampelayo Matos Jose Maria
- Hernandez Sampelayo Matos Jose Maria
- Paredes Gonzalez Sylvia
- Paredes Gonzalez Sylvia
- Robles Rodriguez Ramon
- Robles Rodriguez Ramon
- Robles Rodriguez Ramon
- Trigo Gonzalez Angel
- Trigo Gonzalez Angel
- Trigo Gonzalez Angel
- Willemin Denis Marie Michel
- Willemin Denis Marie Michel
- Willemin Denis Marie Michel
- Zuazo Farias Ignacio
- Zuazo Farias Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21608 , F 44, S 8, H M 384475, I/A 5 (23/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-123-28
Información de FERNANDEZ CASADO MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de FERNANDEZ CASADO MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ CASADO MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos