FERNANDEZ CARRATALA LUIS
Informe ejecutivo de FERNANDEZ CARRATALA LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 23
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE FERNANDEZ CARRATALA LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ENDESA GENERACION SA | Apoderado Solidario | 26/02/2019 | |
ENDESA GENERACION SA | Apoderado Mancomunado | 26/02/2019 | |
NATURGY GENERACION SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/10/2015 | |
IBERDROLA GENERACION NUCLEAR SA | Apoderado | 23/10/2013 | |
CENTRALES NUCLEARES ALMARAZ TRILLO AIE | Apoderado | 14/08/2013 | |
EDP ESPAÑA SA | Apoderado Solidario | 13/08/2013 | |
EDP ESPAÑA SA | Apoderado Mancomunado | 13/08/2013 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ CARRATALA LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ CARRATALA LUIS
Empresa: IBERDROLA GENERACION NUCLEAR SA
Apoderado Mancomunado
- Fernandez Carratala Luis
Apoderado Solidario
- Fernandez Carratala Luis
- Soriano Martinez Luis
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5936 , F 101, S 8, H BI 75196, I/A 3 (16/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-120-48
Empresa: NATURGY GENERACION SL
Apoderado
- Fernandez Carratala Luis
- Soriano Martinez Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36396 , F 201, S 8, H M 504412, I/A 42 (28/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-86-28
Empresa: ENDESA GENERACION SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Fernandez Carratala Luis
- Soriano Martinez Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6511 , F 166, S 8, H SE 55559, I/A 336 (19/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-71-41
Apoderado Mancomunado Solidario
- Fernandez Carratala Luis
- Soriano Martinez Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34425 , F 9, S 8, H M 246895, I/A 78 (09/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-52-28
Empresa: IBERENERGIA SA
Apoderado Mancomunado
- Fernandez Carratala Luis
- Soriano Martinez Luis
Apoderado Solidario
- Fernandez Carratala Luis
- Soriano Martinez Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4237 , F 47, S 8, H AS 38153, I/A 21 (12/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-34-33
Empresa: ENDESA GENERACION SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6511 , F 161, S 8, H SE 55559, I/A 331 (12/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-223-41
Empresa: ENDESA GENERACION SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bernaldo De Quiros Zubizarreta Jose Maria Valentin
- Fernandez Carratala Luis
- Garrote Mayorga Jose Ignacio
- Gimeno Rodriguez Alberto
- Lasso De La Vega Martinez Eduardo
- Mayoral Bermejo Antonio
- Morales Dorado Maria Dolores
- Moreno Hernandez Santiago
- Murga Tome Jose Fernando
- Prieto Ibañez Jose Antonio
- Rodriguez Cases Aquilino
- Soriano Martinez Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6511 , F 161, S 8, H SE 55559, I/A 331 (12/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-223-41
Empresa: NATURGY GENERACION SL
Apoderado
- Bernaldo De Quiros Zubizarreta Jose Maria Valnetin
- Campos Remiro Rafael
- Fernandez Carratala Luis
- Garrote Mayorga Jose Ignacio
- Lasso De La Vega Martinez Eduardo
- Mayoral Bermejo Antonio
- Moreno Hernandez Santiago
- Murga Tome Jose Fernando
- Prieto Ibañez Jose Antonio
- Soriano Martinez Luis
- Vallejo Herrador Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36396 , F 196, S 8, H M 504412, I/A 34 (12/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-158-28
Empresa: NATURGY GENERACION SL
Apoderado
- Bernaldo De Quiros Zubizarreta Jose Maria Valentin
- Campos Remiro Rafael
- Fernandez Carratala Luis
- Garrote Mayorga Jose Ignacio
- Gimeno Rodriguez Alberto
- Lasso De La Vega Martinez Eduardo
- Mayoral Bermejo Antonio
- Morales Dorado Maria Dolores
- Moreno Hernandez Santiago
- Murga Tome Jose Fernando
- Prieto Ibañez Jose Antonio
- Rodriguez Cases Aquilino
- Soriano Martinez Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36396 , F 196, S 8, H M 504412, I/A 34 (12/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-158-28
Empresa: IBERENERGIA SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Bernaldo De Quiros Zubizarreta Jose Maria Valentin
- Campos Remiro Rafael
- Fernandez Carratala Luis
- Garrote Mayorga Jose Ignacio
- Lasso De La Vega Martinez Eduardo
- Mayoral Bermejo Antonio
- Moreno Hernandez Santiago
- Murga Tome Jose Fernando
- Prieto Ibañez Jose Antonio
- Soriano Martinez Luis
- Vallejo Herrador Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4237 , F 42, S 8, H AS 38153, I/A 19 (14/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-118-33
VER MAS ACTOS
Información de FERNANDEZ CARRATALA LUIS
Mostramos los datos de FERNANDEZ CARRATALA LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ CARRATALA LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos