FERNANDEZ CARMONA MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de FERNANDEZ CARMONA MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FERNANDEZ CARMONA MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO VECANORTE SL | Administrador Unico | 22/05/2024 | |
EXPOVISION ENTERPRISE SL | Socio Unico | 28/03/2023 | |
EXPOVISION ENTERPRISE SL | Administrador Unico | 28/03/2023 | |
VECANOR IBERICA SL | Administrador Unico | 27/05/2021 | |
GRUPO MINABROS SL | Administrador Unico | 08/10/2020 | |
DESARROLLOS INVERSIONES MINANORTE SL | Administrador Unico | 30/07/2020 | |
TRANSFORMADOS PLASTICOS DEL NORTE SL | Administrador Unico | 21/06/2017 | |
TRAVESIA NORTE SL | Administrador Unico | 06/06/2016 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ CARMONA MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ CARMONA MIGUEL ANGEL
Empresa: GRUPO VECANORTE SL
Administrador Unico
- Fernandez Carmona Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H AS 62385, I/A 1 (22/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-103-33
Empresa: EXPOVISION ENTERPRISE SL
Administrador Unico
- Fernandez Carmona Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4335 , F 148, S 8, H AS 54664, I/A 3 (28/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-66-33
Empresa: EXPOVISION ENTERPRISE SL
Socio Único
- Fernandez Carmona Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4335 , F 148, S 8, H AS 54664, I/A 3 (28/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-66-33
Empresa: VECANOR IBERICA SL
Administrador Unico
- Fernandez Carmona Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4446 , F 168, S 8, H AS 57791, I/A 1 (27/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-104-33
Empresa: GRUPO MINABROS SL
Administrador Unico
- Fernandez Carmona Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4411 , F 186, S 8, H AS 56901, I/A 1 (08/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-202-33
Empresa: DESARROLLOS INVERSIONES MINANORTE SL
Administrador Unico
- Fernandez Carmona Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4405 , F 104, S 8, H AS 56576, I/A 1 (30/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-151-33
Empresa: TRANSFORMADOS PLASTICOS DEL NORTE SL
Administrador Unico
- Fernandez Carmona Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4259 , F 58, S 8, H AS 51338, I/A 1 (21/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-122-33
Empresa: TRAVESIA NORTE SL
Administrador Unico
- Fernandez Carmona Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4200 , F 63, S 8, H AS 49846, I/A 1 (06/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-111-33
Empresa: CO. EXPOMARKET SL
Administrador Unico
- Fernandez Carmona Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3879 , F 139, S 8, H AS 42113, I/A 2 (18/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-58-33
Empresa: CO. EXPOMARKET SL
Administrador Unico
- Fernandez Carmona Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3879 , F 137, S 8, H AS 42113, I/A 1 (17/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-42-33
VER MAS ACTOS
Información de FERNANDEZ CARMONA MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de FERNANDEZ CARMONA MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ CARMONA MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos