FERNANDEZ CANO RUBIO ALVARO
Informe ejecutivo de FERNANDEZ CANO RUBIO ALVARO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FERNANDEZ CANO RUBIO ALVARO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CERRAMIENTOS VITRUM SL | Administrador Unico | 18/06/2015 | 24/04/2018 |
CERRAMIENTOS VITRUM SL | Liquidador | 24/04/2018 | 24/04/2018 |
INDEL MADRID SA | Secretario | 05/11/2009 | 23/09/2013 |
INDEL MADRID SA | Consejero Delegado Solidario | 05/11/2009 | 23/09/2013 |
INDEL MADRID SA | Consejero | 05/11/2009 | 23/09/2013 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ CANO RUBIO ALVARO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ CANO RUBIO ALVARO
Empresa: CERRAMIENTOS VITRUM SL
Liquidador
- Fernandez Cano Rubio Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30723 , F 63, S 8, H M 552875, I/A 4 (24/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-85-28
Empresa: CERRAMIENTOS VITRUM SL
Administrador Unico
- Fernandez Cano Rubio Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30723 , F 63, S 8, H M 552875, I/A 4 (24/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-85-28
Empresa: CERRAMIENTOS VITRUM SL
Administrador Unico
- Fernandez Cano Rubio Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30723 , F 62, S 8, H M 552875, I/A 2 (18/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-119-28
Empresa: INDEL MADRID SA
Consejero Delegado Solidario
- Fernandez Cano Rubio Alvaro
- Fernandez Cano Rubio Angel
Consejero
- Fernandez Cano Rubio Alvaro
- Fernandez Cano Rubio Angel
- Fernandez Cano Rubio Maria Dolores
Presidente
Secretario
- Fernandez Cano Rubio Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4269 , F 215, S 8, H M 70903, I/A C (23/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-186-28
Empresa: INDEL MADRID SA
Consejero Delegado Solidario
- Fernandez Cano Rubio Alvaro
- Fernandez Cano Rubio Angel
Consejero
- Fernandez Cano Rubio Alvaro
- Fernandez Cano Rubio Angel
- Fernandez Cano Rubio Maria Dolores
Presidente
Secretario
- Fernandez Cano Rubio Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4269 , F 100, S 8, H M 70903, I/A 15 (05/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-220-28
Empresa: INDEL MADRID SA
Consejero Delegado Solidario
- Fernandez Cano Rubio Alvaro
- Fernandez Cano Rubio Angel
Consejero
- Fernandez Cano Infantes Angel
- Fernandez Cano Rubio Alvaro
- Fernandez Cano Rubio Angel
- Fernandez Cano Rubio Maria Dolores
- Triviño Manso Maria
Presidente
Secretario
- Fernandez Cano Rubio Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4269 , F 100, S 8, H M 70903, I/A 15 (05/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-220-28
Información de FERNANDEZ CANO RUBIO ALVARO
Mostramos los datos de FERNANDEZ CANO RUBIO ALVARO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ CANO RUBIO ALVARO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos