FERNANDEZ CANDELARIO RAQUEL
Informe ejecutivo de FERNANDEZ CANDELARIO RAQUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FERNANDEZ CANDELARIO RAQUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PAGARALIA SL | Apoderado | 12/05/2011 | 14/05/2018 |
GEDESCO SERVICES SPAIN SA | Apoderado Solidario | 20/04/2018 | |
GEDESCO SERVICES SPAIN SA | Apoderado | 20/04/2018 | |
GEDESCO SERVICES SPAIN SA | Apoderado | 27/01/2009 | 20/04/2018 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ CANDELARIO RAQUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ CANDELARIO RAQUEL
Empresa: PAGARALIA SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Fernandez Candelario Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26974 , F 221, S 8, H M 486038, I/A 32 (14/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-97-28
Empresa: GEDESCO SERVICES SPAIN SA
Apoderado Solidario
- Fernandez Candelario Raquel
- Moya Martinez Juan Carlos
Apoderado
- Fernandez Candelario Raquel
- Fernandez Candelario Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10119, L 7401, F 138, S 8, H V 79530, I/A 72 1 (20/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-82-46
Empresa: PAGARALIA SL
Apoderado
- Fernandez Candelario Raquel
- Jimenez Zurdo Benedicto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26974 , F 29, S 8, H M 486038, I/A 6 (12/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-98-28
Empresa: GEDESCO SERVICES SPAIN SA
Apoderado
- Aguado Mora Jose Maria
- Albelda Sotillo Jose Antonio
- Arce Alba Irene
- Arguelles Candal Raquel
- Bahon Revilla Felix
- Barrea Olivetto Christian Claudio
- Beguines Amores Isabel
- Berenguer Ruiz Juan Jose
- Bermejo Morales Nuria
- Bernia Marti Ernesto
- Colle Zurita Maria Isabel
- De Altube Garcia Jose Luis
- Fernandez Candelario Raquel
- Fresnillo Aranda Sara
- Gallardo Galeote Manuel
- Gallego Echevarria Juan Manuel
- Garcia Escriva Francisco Javier
- Gonzales Rodriguez Fernando
- Gutierrez Dominguez Maria Rocio
- Gutierrez Navarro Rita
- Hervas Año Mariano
- Jimenez Zurdo Benedicto
- Lopez Benet Desamparados
- Marin Lopez Macarena
- Martin Becerra Marco Antonio
- Martinez Fuertes Lidia
- Mata Villen David
- Matilla Ramirez Jose Luis
- Mouriño Becerra Cristina
- Nuñez Ramos Juan
- Olives Mola Mireia
- Ramos Maceiras Lucia
- Rayo Menargues Rebeca
- Rodriguez Martinez Maria Del Mar
- Sainz Exposito Ricardo
- Scanio Marisa Alejandra
- Serrano Penabades Belen
- Solis Sanchez Matamoros Pedro
- Valero Barrera Elisa Isabel
- Vigier Lopez Cesar
- Vozmediano Castro Rosa Maria
- Zurdo Villamiel Noelia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8633, L 5920, F 78, S 8, H V 79530, I/A 40 (27/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-24-46
Información de FERNANDEZ CANDELARIO RAQUEL
Mostramos los datos de FERNANDEZ CANDELARIO RAQUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ CANDELARIO RAQUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos