FERNANDEZ CANALES MIGUEL
Informe ejecutivo de FERNANDEZ CANALES MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FERNANDEZ CANALES MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PUERTAS SIFER SA | Director Gerente | 11/11/2014 | |
COMERCIAL SIFER SA | Director Gerente | 03/11/2014 | |
PUERTAS SIFER SA | Administrador Solidario | 02/01/2009 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ CANALES MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ CANALES MIGUEL
Empresa: PUERTAS SIFER SA
Director Gerente
- Fernandez Canales Miguel
- Fernandez Canales Silverio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 667, L 458, F 46, S 8, H BU 2506, I/A 13 (11/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-220-09
Empresa: COMERCIAL SIFER SA
Director Gerente
- Fernandez Canales Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3554 , F 165, S 8, H BI 2753,A , I/ 21 (03/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-217-48
Empresa: PUERTAS SIFER SA
Administrador Solidario
- Fernandez Avezuela Felipe
- Fernandez Canales Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 279, L 70, F 224, S 8, H BU 2506, I/A 11 (02/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-8-09
Información de FERNANDEZ CANALES MIGUEL
Mostramos los datos de FERNANDEZ CANALES MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ CANALES MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos