FERNANDEZ CANALES JOSE ANTONIO
Informe ejecutivo de FERNANDEZ CANALES JOSE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FERNANDEZ CANALES JOSE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUTOCARES CLAIRA SL | Administrador Solidario | 30/10/2023 | |
GRUPO HOSTELERO LA PAZ SL | Administrador Solidario | 23/11/2021 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ CANALES JOSE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ CANALES JOSE ANTONIO
Empresa: AUTOCARES CLAIRA SL
Administrador Solidario
- Fernandez Canales Erica
- Fernandez Canales Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1070, L 834, F 45, S 8, H AB 30311, I/A 1 (30/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-212-02
Empresa: GRUPO HOSTELERO LA PAZ SL
Administrador Solidario
- Fernandez Canales Erica
- Fernandez Canales Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 666, L 430, F 155, S 8, H AB 5716, I/A 6 (23/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-230-02
Empresa: VINANTIA EXPORT SL
Administrador Mancomunado
- Alegre Madrid Ivan Jose
- Fernandez Canales Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22019 , F 11, S 8, H M 392510, I/A 2 (08/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-73-28
Empresa: UNITNOVA WINES SL
Administrador Unico
Representante
- Fernandez Canales Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25384 , F 84, S 8, H M 457171, I/A 4 (24/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-23-28
Información de FERNANDEZ CANALES JOSE ANTONIO
Mostramos los datos de FERNANDEZ CANALES JOSE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ CANALES JOSE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos