FERNANDEZ CAMINO MARIA ANGELES
Informe ejecutivo de FERNANDEZ CAMINO MARIA ANGELES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FERNANDEZ CAMINO MARIA ANGELES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SEGAFREDO ZANETTI (PORTUGAL) COMERCIALIZACAO E DISTRIBUICAO DE CAFE SA | Apoderado | 01/12/2010 | 03/12/2012 |
SEGAFREDO ZANETTI ESPAÑA SA | Apoderado | 24/02/2009 | 29/12/2010 |
SEGAFREDO ZANETTI ESPAÑA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 29/10/2009 | 29/12/2010 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ CAMINO MARIA ANGELES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ CAMINO MARIA ANGELES
Apoderado
- Fernandez Camino Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28278 , F 126, S 8, H M 509331, I/A 3 (03/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-237-28
Apoderado
- Fernandez Camino Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28278 , F 124, S 8, H M 509331, I/A 2 (01/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-238-28
Empresa: SEGAFREDO ZANETTI ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Escudero Hurtado De Amezaga Jorge Juan
- Fernandez Camino Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21805 , F 203, S 8, H M 25874, I/A 64 (29/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-215-28
Empresa: SEGAFREDO ZANETTI ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bianco Mario Demetrio
- Fernandez Camino Maria Angeles
- Soto Mora Mariano
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21805 , F 203, S 8, H M 25874, I/A 64 (29/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-215-28
Empresa: SEGAFREDO ZANETTI ESPAÑA SA
Apoderado
- Bertozzi Fabio
- Bianco Mario Demetrio
- Desmoulins Thierry
- Escudero Hurtado De Amezaga Jorge Juan
- Fernandez Camino Maria Angeles
- Primo Heritier Pascal
- Soto Mora Mariano
- Trombetti Stefano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21805 , F 200, S 8, H M 25874, I/A 59 (24/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-45-28
Información de FERNANDEZ CAMINO MARIA ANGELES
Mostramos los datos de FERNANDEZ CAMINO MARIA ANGELES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ CAMINO MARIA ANGELES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos