FERNANDEZ CAMARENA DANIEL
Informe ejecutivo de FERNANDEZ CAMARENA DANIEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FERNANDEZ CAMARENA DANIEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LA CASITA BLANCA SA | Administrador Unico | 09/01/2017 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ CAMARENA DANIEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ CAMARENA DANIEL
Empresa: LA CASITA BLANCA SA
Administrador Unico
- Fernandez Camarena Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1352, L 265, F 102, S 8, H MA 10451, I/A 7 (09/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-11-29
Empresa: UNION MERCANTIL MORLACO SL
Administrador Unico
- Fernandez Camarena Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3272, L 2185, F 113, S 8, H MA 62318, I/A 4 (05/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-92-29
Empresa: UNION EURKOM SL
Administrador Unico
- Fernandez Camarena Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3213, L 2126, F 30, S 8, H MA 60629, I/A 7 (13/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-183-29
Información de FERNANDEZ CAMARENA DANIEL
Mostramos los datos de FERNANDEZ CAMARENA DANIEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ CAMARENA DANIEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos