FERNANDEZ CALVO ROCIO
Informe ejecutivo de FERNANDEZ CALVO ROCIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FERNANDEZ CALVO ROCIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RFC1 CONSTRUCCIONES SL | Socio Unico | 26/12/2013 | |
RFC1 CONSTRUCCIONES SL | Administrador Unico | 26/12/2013 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ CALVO ROCIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ CALVO ROCIO
Empresa: LOGROÑO DEPORTE SA
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 562 , F 13, S 8, H LO 9244, I/A 25 (18/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-141-26
Empresa: LOGROÑO DEPORTE SA
Consejero
- Fernandez Calvo Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 562 , F 12, S 8, H LO 9244, I/A 22 (24/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-21-26
Empresa: RFC1 CONSTRUCCIONES SL
Administrador Unico
- Fernandez Calvo Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5787 , F 206, S 8, H SE 99532, I/A 1 (26/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-3-41
Empresa: RFC1 CONSTRUCCIONES SL
Socio Único
- Fernandez Calvo Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5787 , F 206, S 8, H SE 99532, I/A 1 (26/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-3-41
Información de FERNANDEZ CALVO ROCIO
Mostramos los datos de FERNANDEZ CALVO ROCIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ CALVO ROCIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos