FERNANDEZ CALVO PABLO OVIDIO
Informe ejecutivo de FERNANDEZ CALVO PABLO OVIDIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FERNANDEZ CALVO PABLO OVIDIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MADERAS F. CASARES SL | Administrador Unico | 01/02/2023 | |
MADERAS F. CASARES SL | Socio Unico | 01/02/2023 | |
MADERAS F. CASARES SL | Apoderado | 20/07/2016 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ CALVO PABLO OVIDIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ CALVO PABLO OVIDIO
Empresa: MADERAS F. CASARES SL
Socio Único
- Fernandez Calvo Pablo Ovidio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3582 , F 132, S 8, H C 54258, I/A 5 (01/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-29-15
Empresa: MADERAS F. CASARES SL
Administrador Unico
- Fernandez Calvo Pablo Ovidio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3582 , F 132, S 8, H C 54258, I/A 4 (01/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-29-15
Empresa: MADERAS F. CASARES SL
Administrador Solidario
- Fernandez Calvo Pablo Ovidio
- Fernandez Casares Ovidio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3582 , F 132, S 8, H C 54258, I/A 4 (01/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-29-15
Empresa: MADERAS F. CASARES SL
Administrador Solidario
- Fernandez Calvo Pablo Ovidio
- Fernandez Casares Ovidio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3582 , F 131, S 8, H C 54258, I/A 3 (19/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-77-15
Empresa: MADERAS F. CASARES SL
Consejero Delegado
Consejero
- Casares Choren Edelmira
- Fernandez Calvo Pablo Ovidio
- Fernandez Casares Ovidio
Presidente
- Fernandez Calvo Pablo Ovidio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3582 , F 131, S 8, H C 54258, I/A 3 (19/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-77-15
Empresa: MADERAS F. CASARES SL
Apoderado
- Fernandez Calvo Pablo Ovidio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3582 , F 131, S 8, H C 54258, I/A 2 (20/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-142-15
Empresa: MADERAS F. CASARES SL
Consejero Delegado
Consejero
- Casares Choren Edelmira
- Fernandez Calvo Pablo Ovidio
- Fernandez Casares Ovidio
Presidente
- Fernandez Calvo Pablo Ovidio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3582 , F 129, S 8, H C 54258, I/A 1 (12/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-95-15
Información de FERNANDEZ CALVO PABLO OVIDIO
Mostramos los datos de FERNANDEZ CALVO PABLO OVIDIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ CALVO PABLO OVIDIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos