FERNANDEZ CALLEJO MARIA
Informe ejecutivo de FERNANDEZ CALLEJO MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE FERNANDEZ CALLEJO MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ZILLION CENTER BUSSINES SL | Socio Unico | 07/06/2013 | 27/10/2015 |
ZILLION CENTER BUSSINES SL | Administrador Unico | 07/06/2013 | 27/10/2015 |
TABLYMA BIERZO SL | Administrador Unico | 31/03/2010 | 17/12/2014 |
TABLYMA BIERZO SL | Socio Unico | 31/03/2010 | 17/12/2014 |
ZILLION CENTER BUSSINES SL | Administrador Mancomunado | 16/11/2012 | 07/06/2013 |
PRAEDIUM REALTY SL | Administrador Unico | 12/02/2010 | 09/03/2012 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ CALLEJO MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ CALLEJO MARIA
Empresa: ZILLION CENTER BUSSINES SL
Administrador Unico
- Fernandez Callejo Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1243 , F 178, S 8, H LE 21847, I/A 3 (27/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-210-24
Empresa: TABLYMA BIERZO SL
Administrador Unico
- Fernandez Callejo Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1132 , F 123, S 8, H LE 18754, I/A 5 (17/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-245-24
Empresa: ZILLION CENTER BUSSINES SL
Administrador Unico
- Fernandez Callejo Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1243 , F 177, S 8, H LE 21847, I/A 2 (07/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-111-24
Empresa: ZILLION CENTER BUSSINES SL
Administrador Mancomunado
- Abad Estebanez Juan Carlos
- Fernandez Callejo Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1243 , F 177, S 8, H LE 21847, I/A 2 (07/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-111-24
Empresa: ZILLION CENTER BUSSINES SL
Socio Único
- Fernandez Callejo Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1243 , F 177, S 8, H LE 21847, I/A 2 (07/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-111-24
Empresa: ZILLION CENTER BUSSINES SL
Administrador Mancomunado
- Abad Estebanez Juan Carlos
- Fernandez Callejo Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1243 , F 175, S 8, H LE 21847, I/A 1 (16/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-226-24
Empresa: PROMOTORA RIO ANCARES SL
Administrador Unico
- Fernandez Callejo Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 955 , F 222, S 8, H LE 12946, I/A 6 (09/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-56-24
Empresa: TABLYMA BIERZO SL
Socio Único
- Fernandez Callejo Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1132 , F 122, S 8, H LE 18754, I/A 3 (31/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-68-24
Empresa: TABLYMA BIERZO SL
Administrador Unico
- Fernandez Callejo Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1132 , F 122, S 8, H LE 18754, I/A 2 (31/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-68-24
Empresa: PROMOTORA RIO ANCARES SL
Administrador Unico
- Fernandez Callejo Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 955 , F 220, S 8, H LE 12946, I/A 2 (12/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-36-24
Información de FERNANDEZ CALLEJO MARIA
Mostramos los datos de FERNANDEZ CALLEJO MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ CALLEJO MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos