FERNANDEZ CACERES JESUS JAVIER
Informe ejecutivo de FERNANDEZ CACERES JESUS JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FERNANDEZ CACERES JESUS JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DISTRIBUCIONES DE OPTICA MARIANO GARCIA BABON SA | Administrador Unico | 27/04/2012 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ CACERES JESUS JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ CACERES JESUS JAVIER
Administrador Unico
- Fernandez Caceres Jesus Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 690 , F 155, S 8, H VA 8112, I/A 10 (22/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-42-47
Administrador Unico
- Fernandez Caceres Jesus Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 690 , F 155, S 8, H VA 8112, I/A 8 (25/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-85-47
Administrador Unico
- Fernandez Caceres Jesus Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 690 , F 155, S 8, H VA 8112, I/A 7 (27/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-88-47
Administrador Solidario
- Fernandez Caceres Jesus Javier
- Fernandez Sarmiento Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 690 , F 155, S 8, H VA 8112, I/A 7 (27/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-88-47
Administrador Solidario
- Fernandez Caceres Jesus Javier
- Fernandez Sarmiento Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 690 , F 154, S 8, H VA 8112, I/A 5 (11/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-12-47
Información de FERNANDEZ CACERES JESUS JAVIER
Mostramos los datos de FERNANDEZ CACERES JESUS JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ CACERES JESUS JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos