FERNANDEZ-CABALLERO ELVIRA MARIA DEL PILAR
Informe ejecutivo de FERNANDEZ-CABALLERO ELVIRA MARIA DEL PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FERNANDEZ-CABALLERO ELVIRA MARIA DEL PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COQUETTE MODA Y COMPLEMENTOS SL | Administrador Solidario | 20/11/2019 | |
ERAS DE SALICON SL | Administrador Unico | 01/07/2013 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ-CABALLERO ELVIRA MARIA DEL PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ-CABALLERO ELVIRA MARIA DEL PILAR
Empresa: COQUETTE MODA Y COMPLEMENTOS SL
Administrador Solidario
- Fernandez-caballero Elvira Maria Del Pilar
- Garcia-navas Garcia-calvillo Maria Josefa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 615 , F 181, S 8, H CR 28268, I/A 2 (20/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-228-13
Empresa: COQUETTE MODA Y COMPLEMENTOS SL
Administrador Mancomunado
- Fernandez-caballero Elvira Maria Del Pilar
- Garcia-navas Garcia-calvillo Maria Josefa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 615 , F 181, S 8, H CR 28268, I/A 2 (20/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-228-13
Empresa: COQUETTE MODA Y COMPLEMENTOS SL
Administrador Mancomunado
- Fernandez-caballero Elvira Maria Del Pilar
- Garcia-navas Garcia-calvillo Maria Josefa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 615 , F 178, S 8, H CR 28268, I/A 1 (06/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-133-13
Empresa: ISPICAR 2008 SL
Administrador Unico
- Fernandez-caballero Elvira Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 493 , F 116, S 8, H CR 19422, I/A 5 (23/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-20-13
Empresa: ERAS DE SALICON SL
Administrador Unico
- Fernandez-caballero Elvira Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 568 , F 99, S 8, H CR 22700, I/A 1 (01/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-130-13
Información de FERNANDEZ-CABALLERO ELVIRA MARIA DEL PILAR
Mostramos los datos de FERNANDEZ-CABALLERO ELVIRA MARIA DEL PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ-CABALLERO ELVIRA MARIA DEL PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos