FERNANDEZ BUENO JUAN
Informe ejecutivo de FERNANDEZ BUENO JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FERNANDEZ BUENO JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IBERPROL SL | Administrador Unico | 28/10/2021 | 18/01/2023 |
IBERPROL SL | Apoderado | 18/01/2023 | |
IBERPROL SL | Liquidador Unico | 18/01/2023 | 18/01/2023 |
IBERPROL SL | Administrador Solidario | 04/02/2009 | 28/10/2021 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ BUENO JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ BUENO JUAN
Empresa: IBERPROL SL
Liquidador Unico
- Fernandez Bueno Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1055 , F 148, S 8, H SE 15830, I/A 13 (18/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-18-41
Empresa: IBERPROL SL
Apoderado
- Fernandez Bueno Juan
- Fernandez Bueno Juan
- Ruiz Espejo Juan-jose
- Venegas Laguens Luis Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1055 , F 148, S 8, H SE 15830, I/A 13 (18/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-18-41
Empresa: IBERPROL SL
Administrador Unico
- Fernandez Bueno Juan
Liquidador Unico
- Fernandez Bueno Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1055 , F 148, S 8, H SE 15830, I/A 13 (18/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-18-41
Empresa: IBERPROL SL
Administrador Unico
- Fernandez Bueno Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1055 , F 147, S 8, H SE 15830, I/A 11 (28/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-214-41
Empresa: IBERPROL SL
Administrador Solidario
- Fernandez Bueno Juan
- Ruiz Espejo Juan-jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1055 , F 147, S 8, H SE 15830, I/A 11 (28/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-214-41
Empresa: IBERPROL SL
Administrador Solidario
- Fernandez Bueno Juan
- Ruiz Espejo Juan-jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1055 , F 147, S 8, H SE 15830, I/A 9 (04/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-33-41
Empresa: IBERPROL SL
Administrador Solidario
- Fernandez Bueno Juan
- Ruiz Molina Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1055 , F 147, S 8, H SE 15830, I/A 9 (04/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-33-41
Información de FERNANDEZ BUENO JUAN
Mostramos los datos de FERNANDEZ BUENO JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ BUENO JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos