FERNANDEZ BRIANES RAMON
Informe ejecutivo de FERNANDEZ BRIANES RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE FERNANDEZ BRIANES RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CURTIDOS Y MANUFACTURAS DEL NOROESTE SL | Administrador Unico | 31/12/2009 | |
CLUB NAUTICO DE VILAXOAN SL | Administrador Unico | 26/11/2009 | |
ALMEJA DE CARRIL SL | Administrador Unico | 20/11/2009 | |
SEPTENTRIONAL GALLECIA SL | Administrador Unico | 20/11/2009 | |
CIRUJANOS DE LA REPARACION SL | Administrador Unico | 14/04/2009 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ BRIANES RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ BRIANES RAMON
Administrador Unico
- Fernandez Brianes Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2214, L 2214, F 203, S 8, H PO 12248, I/A 4 (31/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-9-36
Empresa: CLUB NAUTICO DE VILAXOAN SL
Administrador Unico
- Fernandez Brianes Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3510, L 3510, F 171, S 8, H PO 47042, I/A 2 (26/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-234-36
Empresa: SEPTENTRIONAL GALLECIA SL
Administrador Unico
- Fernandez Brianes Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 608, L 608, F 222, S 8, H PO 4836, I/A 6 (20/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-231-36
Empresa: ALMEJA DE CARRIL SL
Administrador Unico
- Fernandez Brianes Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1686, L 1686, F 123, S 8, H PO 15445, I/A 2 (20/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-231-36
Empresa: CIRUJANOS DE LA REPARACION SL
Administrador Unico
- Fernandez Brianes Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1838, L 1838, F 164, S 8, H PO 17483, I/A 2 (14/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-76-36
Información de FERNANDEZ BRIANES RAMON
Mostramos los datos de FERNANDEZ BRIANES RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ BRIANES RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos