FERNANDEZ BOLUDA LUIS MARIA
Informe ejecutivo de FERNANDEZ BOLUDA LUIS MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FERNANDEZ BOLUDA LUIS MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INSTALACIONES ABADIA SL | Socio Unico | 30/11/2018 | |
INSTALACIONES ABADIA SL | Administrador Unico | 30/11/2018 | |
INSTALACIONES BOLUDA SL | Administrador Unico | 29/03/2016 | |
ACTIVE SPORT NUTRITION SL | Administrador Unico | 28/04/2014 | |
BLOCK CENTER GYM SL | Administrador Unico | 23/09/2011 | |
PORTAL CONTRATACIONES ESPAÑOLA SL | Administrador Mancomunado | 29/12/2008 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ BOLUDA LUIS MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ BOLUDA LUIS MARIA
Empresa: INSTALACIONES ABADIA SL
Administrador Unico
- Fernandez Boluda Luis Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1597, L 1159, F 13, S 8, H CS 34420, I/A 5 (30/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-234-12
Empresa: INSTALACIONES ABADIA SL
Nuevo Socio Único
- Fernandez Boluda Luis Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1597, L 1159, F 13, S 8, H CS 34420, I/A 5 (30/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-234-12
Empresa: INSTALACIONES BOLUDA SL
Administrador Unico
- Fernandez Boluda Luis Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10101, L 7383, F 58, S 8, H V 170025, I/A 3 (29/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-64-46
Empresa: INSTALACIONES BOLUDA SL
Administrador Unico
- Fernandez Boluda Luis Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1472, L 1034, F 66, S 8, H CS 30002, I/A 4 (16/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-120-12
Empresa: URBAPLAC-CASTELLON SL
Administrador Unico
- Fernandez Boluda Luis Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1134, L 698, F 140, S 8, H CS 19688, I/A 4 (16/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-120-12
Empresa: ALUMINIOS CASTRUAL SL
Administrador Unico
- Fernandez Boluda Luis Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1279, L 842, F 33, S 8, H CS 24061, I/A 2 (12/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-115-12
Empresa: ACTIVE SPORT NUTRITION SL
Administrador Unico
- Fernandez Boluda Luis Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1645, L 1207, F 196, S 8, H CS 36453, I/A 1 (28/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-85-12
Empresa: URBAPLAC-CASTELLON SL
Socio Único
- Fernandez Boluda Luis Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1134, L 698, F 140, S 8, H CS 19688, I/A 3 (12/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-15-12
Empresa: BLOCK CENTER GYM SL
Administrador Unico
- Fernandez Boluda Luis Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1536, L 1098, F 17, S 8, H CS 31992, I/A 2 (23/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-189-12
Empresa: BLOCK CENTER GYM SL
Administrador Mancomunado
- Bueso Selles Vicente Roberto
- Fernandez Boluda Luis Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1536, L 1098, F 17, S 8, H CS 31992, I/A 2 (23/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-189-12
VER MAS ACTOS
Información de FERNANDEZ BOLUDA LUIS MARIA
Mostramos los datos de FERNANDEZ BOLUDA LUIS MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ BOLUDA LUIS MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos