FERNANDEZ BOIX DANIEL
Informe ejecutivo de FERNANDEZ BOIX DANIEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FERNANDEZ BOIX DANIEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PALOMA DEL PILAR SA | Administrador Unico | 19/04/2024 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ BOIX DANIEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ BOIX DANIEL
Empresa: PALOMA DEL PILAR SA
Administrador Unico
- Fernandez Boix Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 803, L 370, F 96, S 8, H CS 10164, I/A 13 (19/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-83-12
Empresa: PALOMA DEL PILAR SA
Administrador Solidario
- Fernandez Boix Daniel
- Fernandez Boix Jeronimo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 803, L 370, F 96, S 8, H CS 10164, I/A 11 (06/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-90-12
Empresa: PALOMA DEL PILAR SA
Administrador Solidario
- Fernandez Boix Daniel
- Fernandez Boix Jeronimo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 803, L 370, F 95, S 8, H CS 10164, I/A 8 (13/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-94-12
Empresa: PALOMA DEL PILAR SA
Administrador Solidario
- Fernandez Boix Ana Pilar
- Fernandez Boix Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 803, L 370, F 95, S 8, H CS 10164, I/A 8 (13/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-94-12
Empresa: PALOMA DEL PILAR SA
Administrador Solidario
- Fernandez Boix Ana Pilar
- Fernandez Boix Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 803, L 370, F 95, S 8, H CS 10164, I/A 6 (18/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-207-12
Información de FERNANDEZ BOIX DANIEL
Mostramos los datos de FERNANDEZ BOIX DANIEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ BOIX DANIEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos