FERNANDEZ BLANCO MARIA DEL MAR
Informe ejecutivo de FERNANDEZ BLANCO MARIA DEL MAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FERNANDEZ BLANCO MARIA DEL MAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALINEA PROYECTOS Y OBRAS SL | Socio Unico | 23/03/2018 | |
ALINEA PROYECTOS Y OBRAS SL | Administrador Unico | 23/03/2018 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ BLANCO MARIA DEL MAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ BLANCO MARIA DEL MAR
Empresa: ALINEA PROYECTOS Y OBRAS SL
Administrador Unico
- Fernandez Blanco Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3648 , F 75, S 8, H C 57254, I/A 1 (23/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-65-15
Empresa: ALINEA PROYECTOS Y OBRAS SL
Socio Único
- Fernandez Blanco Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3648 , F 75, S 8, H C 57254, I/A 1 (23/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-65-15
Empresa: CONSTRUCCIONES RUSTICAS GALLEGAS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Fernandez Blanco Maria Del Mar
- Gonzalez Rodriguez Fabian
- Guillamett Fernandez Jose Javier
- Lestegas Trigo Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3310 , F 55, S 8, H C 19410, I/A 24 (17/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-118-15
Empresa: CONSTRUCCIONES RUSTICAS GALLEGAS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Fernandez Blanco Maria Del Mar
- Gonzalez Rodriguez Fabian
- Guillamett Fernandez Jose Javier
- Lestegas Trigo Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3310 , F 54, S 8, H C 19410, I/A 23 (14/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-37-15
Empresa: CONSTRUCCIONES RUSTICAS GALLEGAS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Capllonch Blanco Lorenzo
- Fernandez Blanco Maria Del Mar
- Gonzalez Rodriguez Fabian
- Guillamett Fernandez Jose Javier
- Lopez Fernandez Maria Elena
- Queiruga Anido Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3310 , F 54, S 8, H C 19410, I/A 22 (14/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-37-15
Empresa: CONSTRUCCIONES RUSTICAS GALLEGAS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Capllonch Blanco Lorenzo
- Fernandez Blanco Maria Del Mar
- Gonzalez Rodriguez Fabian
- Guillamett Fernandez Jose Javier
- Lopez Fernandez Maria Elena
- Queiruga Anido Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3310 , F 53, S 8, H C 19410, I/A 20 (08/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-93-15
Empresa: CONSTRUCCIONES RUSTICAS GALLEGAS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Capllonch Blanco Lorenzo
- Corral Rodriguez Victorino
- Fernandez Blanco Maria Del Mar
- Gonzalez Rodriguez Fabian
- Guillamett Fernandez Jose Javier
- Queiruga Anido Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3310 , F 53, S 8, H C 19410, I/A 19 (08/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-93-15
Información de FERNANDEZ BLANCO MARIA DEL MAR
Mostramos los datos de FERNANDEZ BLANCO MARIA DEL MAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ BLANCO MARIA DEL MAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos