FERNANDEZ BETANCOURT ANTONIO OCTAVIO
Informe ejecutivo de FERNANDEZ BETANCOURT ANTONIO OCTAVIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FERNANDEZ BETANCOURT ANTONIO OCTAVIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EXCLUSIVE KITCHEN DESIGN SL | Socio Unico | 05/01/2018 | |
EXCLUSIVE KITCHEN DESIGN SL | Administrador Unico | 05/01/2018 | |
MALAGAHOGAR SL | Administrador Solidario | 28/12/2010 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ BETANCOURT ANTONIO OCTAVIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ BETANCOURT ANTONIO OCTAVIO
Empresa: EXCLUSIVE KITCHEN DESIGN SL
Administrador Unico
- Fernandez Betancourt Antonio Octavio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5688, L 4595, F 28, S 8, H MA142946, I/A 1 (05/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-10-29
Empresa: EXCLUSIVE KITCHEN DESIGN SL
Socio Único
- Fernandez Betancourt Antonio Octavio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5688, L 4595, F 28, S 8, H MA142946, I/A 1 (05/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-10-29
Empresa: MALAGAHOGAR SL
Administrador Solidario
- Fernandez Betancourt Antonio Octavio
- Valverde Hidalgo Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4832, L 3740, F 1, S 8, H MA107546, I/A 1 (28/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-8-29
Información de FERNANDEZ BETANCOURT ANTONIO OCTAVIO
Mostramos los datos de FERNANDEZ BETANCOURT ANTONIO OCTAVIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ BETANCOURT ANTONIO OCTAVIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos