FERNANDEZ BENITEZ ERIC
Informe ejecutivo de FERNANDEZ BENITEZ ERIC
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FERNANDEZ BENITEZ ERIC
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALBERIFE INVERSIONES SL | Administrador Unico | 24/05/2024 | |
ALBERIFE INVERSIONES SL | Socio Unico | 24/05/2024 | |
FERBOL MARBELLA SL | Administrador Unico | 15/04/2024 | |
FERBOL MARBELLA SL | Socio Unico | 15/04/2024 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ BENITEZ ERIC
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ BENITEZ ERIC
Empresa: ALBERIFE INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Fernandez Benitez Eric
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA182086, I/A 1 (24/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-103-29
Empresa: ALBERIFE INVERSIONES SL
Socio Único
- Fernandez Benitez Eric
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA182086, I/A 1 (24/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-103-29
Empresa: FERBOL MARBELLA SL
Administrador Unico
- Fernandez Benitez Eric
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6493, L 5401, F 75, S 8, H MA181236, I/A 1 (15/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-78-29
Empresa: FERBOL MARBELLA SL
Socio Único
- Fernandez Benitez Eric
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6493, L 5401, F 75, S 8, H MA181236, I/A 1 (15/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-78-29
Empresa: GULA DEL SUR SL
Administrador Unico
- Fernandez Benitez Eric
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4726, L 3634, F 154, S 8, H MA104128, I/A 3 (13/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-119-29
Empresa: GULA DEL SUR SL
Administrador Unico
- Fernandez Benitez Eric
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4726, L 3634, F 153, S 8, H MA104128, I/A 2 (09/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-97-29
Información de FERNANDEZ BENITEZ ERIC
Mostramos los datos de FERNANDEZ BENITEZ ERIC que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ BENITEZ ERIC, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos