FERNANDEZ BARRACHINA PEDRO
Informe ejecutivo de FERNANDEZ BARRACHINA PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FERNANDEZ BARRACHINA PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESPECIALIDADES MEDICO ORTOPEDICAS SL | Presidente | 10/01/2020 | |
ORTOPEDIA VICENTE SA | Administrador Solidario | 28/04/2016 | |
CENTRO ORTOPEDICO SANITARIO SL | Administrador Solidario | 05/03/2010 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ BARRACHINA PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ BARRACHINA PEDRO
Empresa: ORTOPEDIA VICENTE SA
Administrador Solidario
- Dominguez Lopez Miguel Angel
- Fernandez Barrachina Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3682, L 994, F 165, S 8, H V 13657, I/A 16 (30/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-67-46
Empresa: EMOPEDIC SL
Administrador Solidario
- Fernandez Barrachina Leopoldo
- Fernandez Barrachina Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2335 , F 105, S 8, H A 59109, I/A 5 (05/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-199-03
Empresa: ESPECIALIDADES MEDICO ORTOPEDICAS SL
Presidente
- Fernandez Barrachina Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3873, L 1185, F 68, S 8, H V 16122, I/A 32 (10/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-11-46
Empresa: ATOSYP SL
Administrador Unico
- Fernandez Barrachina Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4954, L 2262, F 54, S 8, H V 36085, I/A 6 (24/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-125-46
Empresa: ORTOPEDIA VICENTE SA
Administrador Solidario
- Dominguez Lopez Miguel Angel
- Fernandez Barrachina Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3682, L 994, F 165, S 8, H V 13657, I/A 14 (28/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-86-46
Empresa: CENTRO ORTOPEDICO SANITARIO SL
Administrador Solidario
- Dominguez Lopez Miguel Angel
- Fernandez Barrachina Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9147, L 6431, F 70, S 8, H V 137674, I/A 1 (05/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-51-46
Información de FERNANDEZ BARRACHINA PEDRO
Mostramos los datos de FERNANDEZ BARRACHINA PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ BARRACHINA PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos