FERNANDEZ AVILA ANGEL
Informe ejecutivo de FERNANDEZ AVILA ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FERNANDEZ AVILA ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVICIOS INTEGRALES DE GESTION Y DESARROLLO PATRIMONIAL SL | Apoderado | 22/05/2012 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ AVILA ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ AVILA ANGEL
Empresa: ORNATE ESTRUCTURAS SL
Administrador Unico
- Fernandez Avila Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30533 , F 61, S 8, H M 549551, I/A 5 (30/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-66-28
Empresa: ORNATE ESTRUCTURAS SL
Nuevo Socio Único
- Fernandez Avila Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30533 , F 60, S 8, H M 549551, I/A 4 (04/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-109-28
Empresa: ORNATE ESTRUCTURAS SL
Administrador Unico
- Fernandez Avila Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30533 , F 60, S 8, H M 549551, I/A 2 (04/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-51-28
Apoderado
- Fernandez Avila Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21740 , F 165, S 8, H M 387200, I/A 11 (22/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-102-28
Información de FERNANDEZ AVILA ANGEL
Mostramos los datos de FERNANDEZ AVILA ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ AVILA ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos