FERNANDEZ ARROYO RICARDO
Informe ejecutivo de FERNANDEZ ARROYO RICARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE FERNANDEZ ARROYO RICARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ ARROYO RICARDO
Liquidador
- Fernandez Arroyo Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36943 , F 111, S 8, H M 660678, I/A 2 (05/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-72-28
Administrador Unico
- Fernandez Arroyo Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36943 , F 111, S 8, H M 660678, I/A 2 (05/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-72-28
Empresa: ESVEM START ANEW M & E SL
Apoderado
- Fernandez Arroyo Ricardo
- Gomez- Gayoso Rodriguez Daniel
- Gomez Gayoso Rodriguez Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41855 , F 131, S 8, H M 741337, I/A 2 (14/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-182-28
Administrador Unico
- Fernandez Arroyo Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36943 , F 110, S 8, H M 660678, I/A 1 (12/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-15-28
Información de FERNANDEZ ARROYO RICARDO
Mostramos los datos de FERNANDEZ ARROYO RICARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ ARROYO RICARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos