FERNANDEZ ARAQUE JUAN BAUTISTA
Informe ejecutivo de FERNANDEZ ARAQUE JUAN BAUTISTA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE FERNANDEZ ARAQUE JUAN BAUTISTA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FERGO AISA SA | Apoderado | 26/11/2010 | |
INTERLAKEN 2003 SL | Apoderado | 25/08/2010 | |
ANIBEX TEN SL | Apoderado | 08/04/2009 | |
AGRUPACIO RECURSOS IMMOBILIARIS SL | Apoderado | 07/04/2009 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ ARAQUE JUAN BAUTISTA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ ARAQUE JUAN BAUTISTA
Empresa: NALLOW TRES CORPORATE SL
Administrador Unico
- Fernandez Araque Juan Bautista
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23260 , F 145, S 8, H M 416906, I/A 3 (16/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-39-28
Empresa: BAFERA VALENCIA SL
Administrador Unico
- Fernandez Araque Juan Bautista
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8667, L 5954, F 20, S 8, H V 121360, I/A 3 (04/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-237-46
Empresa: FERGO AISA SA
Apoderado
- Fernandez Araque Juan Bautista
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41704 , F 149, S 8, H B 111168, I/A 143 (26/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-235-08
Empresa: ARCASA HOME SA
REPR.143 RRM
- Fernandez Araque Juan Bautista
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32746 , F 158, S 8, H B 215776, I/A 13 (19/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-230-08
Empresa: PROMO BARNA 2000 SA
Apoderado
- Fernandez Araque Juan Bautista
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34595 , F 222, S 8, H B 252022, I/A 12 (09/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-221-08
Empresa: ESFER ASESORES SL
Administrador Unico
- Fernandez Araque Juan Bautista
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42098 , F 34, S 8, H B 401903, I/A 2 (02/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-176-08
Empresa: AGRUPACIO RECURSOS IMMOBILIARIS SL
Apoderado
- Fernandez Araque Juan Bautista
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40265 , F 138, S 8, H B 194160, I/A 46 (31/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-175-08
Empresa: INTERBARAJAS 2004 SL
Apoderado
- Fernandez Araque Juan Bautista
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42002 , F 152, S 8, H B 365718, I/A 20 (25/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-171-08
Empresa: INTERLAKEN 2003 SL
Apoderado
- Fernandez Araque Juan Bautista
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40162 , F 6, S 8, H B 262421, I/A 36 (25/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-171-08
Empresa: ANIBEX TEN SL
Apoderado
- Fernandez Araque Juan Bautista
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39723 , F 115, S 8, H B 319697, I/A 10 (24/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-169-08
VER MAS ACTOS
Información de FERNANDEZ ARAQUE JUAN BAUTISTA
Mostramos los datos de FERNANDEZ ARAQUE JUAN BAUTISTA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ ARAQUE JUAN BAUTISTA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos