FERNANDEZ AÑON JAVIER
Informe ejecutivo de FERNANDEZ AÑON JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FERNANDEZ AÑON JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MIRAMAR GUNITADOS SA | Consejero | 04/01/2012 | 23/02/2017 |
ARTENARA 2000 SL | Liquidador | 15/02/2017 | 15/02/2017 |
ARTENARA 2000 SL | Administrador Unico | 15/02/2017 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ AÑON JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ AÑON JAVIER
Empresa: MIRAMAR GUNITADOS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Fernandez Añon Javier
- Fernandez Añon Jose
- Fernandez Ortega Jose Ramon
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1111 , F 69, S 8, H BI 3742,A , I/ 20 (23/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-45-48
Empresa: ARTENARA 2000 SL
Liquidador
- Fernandez Añon Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3850 , F 144, S 8, H BI 26719, I/A 4 (15/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-37-48
Empresa: ARTENARA 2000 SL
Administrador Unico
- Fernandez Añon Javier
Liquidador
- Fernandez Añon Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3850 , F 144, S 8, H BI 26719, I/A 4 (15/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-37-48
Empresa: MIRAMAR GUNITADOS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Fernandez Añon Javier
- Fernandez Añon Jose
- Fernandez Ortega Jose Ramon
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1111, L 1111, F 68, S 8, H BI 3742,A , I/ 16 (04/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-11-48
Información de FERNANDEZ AÑON JAVIER
Mostramos los datos de FERNANDEZ AÑON JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ AÑON JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos