FERNANDEZ ANAYA ANTONIO
Informe ejecutivo de FERNANDEZ ANAYA ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FERNANDEZ ANAYA ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ENVOLTERMIA SL | Administrador Solidario | 24/05/2022 | |
PULL ENERGY SL | Apoderado | 14/02/2017 | |
PULL ENERGY GESTION SL | Administrador Solidario | 08/02/2017 | |
JADA DISEÑO Y OBRAS SL | Administrador Solidario | 13/05/2015 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ ANAYA ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ ANAYA ANTONIO
Empresa: ENVOLTERMIA SL
Administrador Solidario
- Fernandez Anaya Antonio
- Fernandez Anaya David
- Sanz Martin Luis Paulino
- Sanz Martin Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41214 , F 175, S 8, H M 730715, I/A 3 (24/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-102-28
Empresa: PULL ENERGY SL
Apoderado
- Fernandez Anaya Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31461 , F 6, S 8, H M 566283, I/A 9 (14/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-37-28
Empresa: MAGIC BEAUTY SL
Administrador Solidario
- Fernandez Anaya Antonio
- Fernandez Anaya David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30496 , F 64, S 8, H M 548805, I/A 4 (10/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-35-28
Empresa: PULL ENERGY GESTION SL
Administrador Solidario
- Fernandez Anaya Antonio
- Fernandez Anaya David
- Sanz Martin Luis Paulino
- Sanz Martin Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35599 , F 106, S 8, H M 639812, I/A 1 (08/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-33-28
Empresa: MAGIC BEAUTY SL
Administrador Solidario
- Fernandez Anaya Antonio
- Fernandez Anaya David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30496 , F 64, S 8, H M 548805, I/A 3 (13/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-94-28
Empresa: JADA DISEÑO Y OBRAS SL
Administrador Solidario
- Fernandez Anaya Antonio
- Fernandez Anaya David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21764 , F 141, S 8, H M 387691, I/A 4 (13/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-94-28
Información de FERNANDEZ ANAYA ANTONIO
Mostramos los datos de FERNANDEZ ANAYA ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ ANAYA ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos