FERNANDEZ ALVAREZ JOSE MIGUEL
Informe ejecutivo de FERNANDEZ ALVAREZ JOSE MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FERNANDEZ ALVAREZ JOSE MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RECREATIVOS ARROYO SL | Administrador Unico | 08/05/2024 | |
MADCUP SL | Apoderado | 23/01/2024 | |
CERRILLOS OLIVA SL | Administrador Unico | 30/11/2021 | |
CERRILLOS OLIVA SL | Socio Unico | 30/11/2021 | |
RECREATIVOS RUFERSAN SL | Administrador Unico | 22/12/2017 | |
ARRECHI SL | Socio Unico | 18/05/2016 | |
ARRECHI SL | Administrador Unico | 01/04/2015 | |
IBERICA DE ASESORES SL | Administrador Unico | 29/11/2010 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ ALVAREZ JOSE MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ ALVAREZ JOSE MIGUEL
Empresa: RECREATIVOS ARROYO SL
Administrador Unico
- Fernandez Alvarez Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4843, L 3751, F 207, S 8, H MA107920, I/A 4 (08/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-95-29
Empresa: MADCUP SL
Apoderado
- Fernandez Alvarez Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39895 , F 212, S 8, H M 708605, I/A 4 (23/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-21-28
Empresa: RESTAURANTE PACO Y CRISTOBAL SL
Administrador Unico
- Fernandez Alvarez Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3152, L 2065, F 129, S 8, H MA 20879, I/A 9 (25/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-22-29
Empresa: CERRILLOS OLIVA SL
Administrador Unico
- Fernandez Alvarez Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6097, L 5004, F 194, S 8, H MA164123, I/A 1 (30/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-236-29
Empresa: CERRILLOS OLIVA SL
Socio Único
- Fernandez Alvarez Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6097, L 5004, F 194, S 8, H MA164123, I/A 1 (30/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-236-29
Empresa: RECREATIVOS RUFERSAN SL
Administrador Unico
- Fernandez Alvarez Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2841, L 1754, F 109, S 8, H MA 50388, I/A 4 (22/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-4-29
Empresa: RESTAURANTE PACO Y CRISTOBAL SL
Socio Único
- Fernandez Alvarez Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3152, L 2065, F 129, S 8, H MA 20879, I/A 8 (18/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-101-29
Empresa: RESTAURANTE PACO Y CRISTOBAL SL
Administrador Unico
- Fernandez Alvarez Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1678, L 591, F 149, S 8, H MA 20879, I/A 7 (01/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-68-29
Empresa: RESTAURANTE PACO Y CRISTOBAL SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Benitez Torreño Jose
- De Miguel Garcia Pilar
- Fernandez Alvarez Jose Miguel
Consejero
- Benitez Torreño Jose
- De Miguel Garcia Pilar
- Fernandez Alvarez Jose Miguel
Presidente
Secretario
- Fernandez Alvarez Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1678, L 591, F 149, S 8, H MA 20879, I/A 7 (01/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-68-29
Empresa: IBERICA DE ASESORES SL
Administrador Unico
- Fernandez Alvarez Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22763 , F 213, S 8, H M 90085, I/A 8 (29/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-237-28
VER MAS ACTOS
Información de FERNANDEZ ALVAREZ JOSE MIGUEL
Mostramos los datos de FERNANDEZ ALVAREZ JOSE MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ ALVAREZ JOSE MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos