FERNANDEZ ALVAREZ JAVIER
Informe ejecutivo de FERNANDEZ ALVAREZ JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 16
Empresas activas: 12
Cargos inactivos: 13
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE FERNANDEZ ALVAREZ JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRANS GRUAS J.FERNANDEZ ALVAREZ SL | Administrador Unico | 23/04/2024 | |
PREFABRICADOS ARIAS SL | Administrador Solidario | 27/02/2024 | |
DELAFI CC3 SLL | Administrador Solidario | 28/09/2021 | |
COREINFER SL | Socio Unico | 17/02/2021 | |
COREINFER SL | Administrador Unico | 17/02/2021 | |
HELLO PLANT FOODS SL | Administrador Unico | 21/08/2019 | |
HELLO PLANT FOODS SL | Socio Unico | 21/08/2019 | |
ADICTOSWORLD SL | Socio Unico | 04/12/2018 | |
ADICTOSWORLD SL | Administrador Unico | 04/12/2018 | |
ASTURCOFERAL SL | Socio Unico | 04/12/2018 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE FERNANDEZ ALVAREZ JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ ALVAREZ JAVIER
Empresa: TRANS GRUAS J.FERNANDEZ ALVAREZ SL
Administrador Unico
- Fernandez Alvarez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3431 , F 211, S 8, H T 61990, I/A 1 (23/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-84-43
Empresa: PREFABRICADOS ARIAS SL
Administrador Solidario
- Fernandez Alvarez Javier
- Martinez Martinez Valentin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1270 , F 194, S 8, H LE 22742, I/A 3 (27/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-45-24
Empresa: FARUS SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11855 , F 219, S 8, H M 32771, I/A 19 (27/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-3-28
Empresa: BALOO TENERIFE SL
Administrador Mancomunado
- Clerigues Martinez Vicente Ezequiel
- Fernandez Alvarez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3784 , F 162, S 8, H TF 67752, I/A 2 (19/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-128-38
Empresa: EL CORTE INGLES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Alonso Tuñon Juan Jose
- Arias Cortes Jesus
- Barragan Fernandez David
- Bautista Garcia Enrique
- Cabello Camacho Juan Pedro
- Caceres Alvez Jose Diego
- Canteli Fernandez Victor Manuel
- Canteli Fernandez Victor Manuel
- Castellote Florez Ignacio
- Castellote Florez Ignacio
- Conde Moreno Miguel Angel
- Cosias Sevilla Ramon
- De Gonzalo Gamir Jose Maria
- Delgado Escolano Jose Luis
- Diaz Borrego Juan Jose
- Diaz Cuevas Antonio
- Dominguez Robles Maria Carmen
- Duran Grado Juan Enrique
- Fernandez Alvarez Javier
- Fernandez Arevalo Jose Francisco
- Fernandez De Llano Oscar
- Fernandez Vidal Fernando
- Fernandez Vidal Fernando Manuel
- Fernandez Vidal Fernando Manuel
- Garcia Bartolome Justino Hugo
- Garcia Mico Wladimiro
- Garrigos Pico Juan Miguel
- Goizueta Sagues Ricardo
- Goizueta Sagues Ricardo
- Goizueta Sagues Ricardo
- Gonzalez Fernandez Jose Luis
- Hevia Fernandez Ivan
- Ibañez Perez Jose
- Llorente Chicharro Alfonso
- Llorente Chicharro Alfonso
- Merino Alobera Rafael
- Montero Aguilar Diego
- Montero Aguilar Diego
- Muñoz Delgado Miguel
- Pascual Garcia Jose Luis
- Riancho Lasso De La Vega Aranzazu
- Ruiz Palma Antonio
- Vaca Cabrera Juan Angel
- Vaca Cabrera Juan Angel
- Valcarcel Ruiz Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38367 , F 76, S 8, H M 9880, I/A 1109 (28/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-3-28
Empresa: BALOO TENERIFE SL
Administrador Mancomunado
- Clerigues Martinez Vicente Ezequiel
- Fernandez Alvarez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3784 , F 160, S 8, H TF 67752, I/A 1 (30/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-68-38
Empresa: DELAFI CC3 SLL
Administrador Solidario
- Fernandez Alvarez Javier
- Miguez Guerrero Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4464 , F 218, S 8, H AS 58353, I/A 1 (28/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-193-33
Empresa: COREINFER SL
Administrador Unico
- Fernandez Alvarez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41474 , F 96, S 8, H M 734875, I/A 1 (17/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-37-28
Empresa: COREINFER SL
Socio Único
- Fernandez Alvarez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41474 , F 96, S 8, H M 734875, I/A 1 (17/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-37-28
Empresa: SANTA MISION SL
Administrador Unico
- Fernandez Alvarez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39522 , F 210, S 8, H M 701689, I/A 1 (21/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-164-28
VER MAS ACTOS
Información de FERNANDEZ ALVAREZ JAVIER
Mostramos los datos de FERNANDEZ ALVAREZ JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ ALVAREZ JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos