FERNANDEZ ALONSO MARIA DOLORES
Informe ejecutivo de FERNANDEZ ALONSO MARIA DOLORES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FERNANDEZ ALONSO MARIA DOLORES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARAGONESA DE TRATAMIENTOS SL | Apoderado Solidario | 08/05/2019 | |
ISENER PROYECTOS TECNICOS SL | Apoderado | 23/05/2018 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ ALONSO MARIA DOLORES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ ALONSO MARIA DOLORES
Empresa: ARAGONESA DE TRATAMIENTOS SL
Apoderado Solidario
- Fernandez Alonso Maria Dolores
- Jacquiney Nicolas-jean-rene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4402 , F 54, S 8, H Z 65426, I/A 3 (08/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-90-50
Liquidador Unico
- Fernandez Alonso Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10240, L 7522, F 83, S 8, H V 174798, I/A 2 (26/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-44-46
Administrador Unico
- Fernandez Alonso Maria Dolores
Liquidador Unico
- Fernandez Alonso Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10240, L 7522, F 83, S 8, H V 174798, I/A 2 (26/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-44-46
Empresa: ISENER PROYECTOS TECNICOS SL
Apoderado
- Fernandez Alonso Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10503, L 7784, F 149, S 8, H V 182111, I/A 2 (23/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-102-46
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4193, L 4193, F 30, S 8, H PO 4468, I/A 164 (25/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-84-36
Consejero
- Fernandez Alonso Maria Dolores
Presidente
Secretario
- Fernandez Alonso Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3550, L 3550, F 223, S 8, H PO 4468, I/A 156 (25/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-84-36
Administrador Unico
- Fernandez Alonso Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10240, L 7522, F 82, S 8, H V 174798, I/A 1 (21/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-41-46
Socio Único
- Fernandez Alonso Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10240, L 7522, F 82, S 8, H V 174798, I/A 1 (21/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-41-46
Apoderado Mancomunado
- BODEGAS TERRAS GAUDA SA
- Fernandez Alonso Maria Dolores
- Fernandez Antonio Margarita
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3550, L 3550, F 218, S 8, H PO 4468, I/A 148 (28/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-65-36
Consejero
- AGRUPACION DE FABRICANTES DE ACEITES MARINOS SA
- BODEGAS TERRAS GAUDA SA
- Corporacion Empresarial De Tenencia De Activos De
- Del Campo Calleja Juan Manuel
- Diputacion Provincial De Ourense
- Fernandez Alonso Maria Dolores
- IGNACIO DE LAS CUEVAS SA
- INFOJC SL
- Instituto Galego De Promocion Economica Igape
- Perez Aboy Guillermo Francisco
- REDEGAL SL
- SOBRINOS DE JOSE PASTOR INVERSIONES SA
- TALLERES MELEIRO SA
- TORRE DE HERCULES PARTICIPACIONES SOCIETARIAS SL
- VIZA AUTOMOCION SA
- Xunta De Galicia
Presidente
Secretario
- Fernandez Alonso Maria Dolores
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3550, L 3550, F 217, S 8, H PO 4468, I/A 147 (28/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-65-36
VER MAS ACTOS
Información de FERNANDEZ ALONSO MARIA DOLORES
Mostramos los datos de FERNANDEZ ALONSO MARIA DOLORES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ ALONSO MARIA DOLORES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos