FERNANDEZ ALONSO IGNACIO
Informe ejecutivo de FERNANDEZ ALONSO IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FERNANDEZ ALONSO IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
WITH ATTITUDE SL | Administrador Solidario | 09/07/2020 | |
EXCAVACIONES FERNANDEZ SL | Administrador Unico | 29/08/2019 | |
EXCAVACIONES FERNANDEZ SL | Apoderado Solidario | 19/09/2016 | |
AUTOMAVA SL | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 20/03/2009 | |
AUTOMAVA SL | Consejero | 20/03/2009 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ ALONSO IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ ALONSO IGNACIO
Empresa: WITH ATTITUDE SC
Administrador Solidario
- Caldera Llorente Ruben
- Fernandez Alonso Ignacio
- Paino Serrano Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40621 , F 65, S 8, H M 720833, I/A 1 (09/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-136-28
Empresa: EXCAVACIONES FERNANDEZ SL
Administrador Unico
- Fernandez Alonso Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3204 , F 138, S 8, H AS 11721, I/A 8 (29/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-172-33
Empresa: EXCAVACIONES FERNANDEZ SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Alonso Tejon Maria Florentina
- Fernandez Alonso Ignacio
- Fernandez Rodriguez Ignacio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3204 , F 138, S 8, H AS 11721, I/A 8 (29/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-172-33
Empresa: EXCAVACIONES FERNANDEZ SL
Apoderado Solidario
- Alonso Tejon Maria Florentina
- Fernandez Alonso Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3204 , F 138, S 8, H AS 11721, I/A 7 (19/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-187-33
Empresa: EXCAVACIONES FERNANDEZ SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Fernandez Alonso Ignacio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3204 , F 138, S 8, H AS 11721, I/A 6 (19/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-187-33
Empresa: AUTOMAVA SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Alonso Del Villar Maria Del Rosario
- Fernandez Alonso Ana Isabel
- Fernandez Alonso Ignacio
- Fernandez Alonso Juan Manuel
Consejero
- Alonso Del Villar Maria Del Rosario
- Fernandez Alonso Ana Isabel
- Fernandez Alonso Ignacio
- Fernandez Alonso Juan Manuel
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1203 , F 24, S 8, H VA 481, I/A 12 (20/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-61-47
Información de FERNANDEZ ALONSO IGNACIO
Mostramos los datos de FERNANDEZ ALONSO IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ ALONSO IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos