FERNANDEZ ALEJOS ANA MARIA
Informe ejecutivo de FERNANDEZ ALEJOS ANA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FERNANDEZ ALEJOS ANA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MATILLAS SA | Administrador Unico | 26/09/2019 | |
FARAGORIA SL | Administrador Solidario | 18/07/2014 | |
AGRICOLA LAGARTERA COLLADILLO SL | Administrador Solidario | 09/10/2013 | |
AGRICOLA LAGARTERA COLLADILLO SL | Apoderado Solidario | 30/09/2013 | |
CANTILLANA SA | Administrador Solidario | 17/02/2011 | |
TAJUMULCO SA | Administrador Solidario | 16/11/2010 | |
PEÑATUR SA | Administrador Solidario | 18/02/2009 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ ALEJOS ANA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ ALEJOS ANA MARIA
Empresa: MATILLAS SA
Administrador Unico
- Fernandez Alejos Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 49251, I/A 17 (22/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-166-28
Empresa: TAJUMULCO SA
Administrador Solidario
- Alles Gutierrez Jesus Maria
- Fernandez Alejos Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 850 , F 137, S 8, H S 16513, I/A 5 (22/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-248-39
Empresa: MATILLAS SA
Administrador Unico
- Fernandez Alejos Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2864 , F 182, S 8, H M 49251, I/A 15 (26/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-190-28
Empresa: MATILLAS SA
Administrador Solidario
- Alles Fernandez Jesus
- Fernandez Alejos Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2864 , F 182, S 8, H M 49251, I/A 15 (26/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-190-28
Empresa: PEÑATUR SA
Administrador Solidario
- Alles Gutierrez Jesus Maria
- Fernandez Alejos Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 703 , F 206, S 8, H S 10872, I/A 7 (13/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-117-39
Empresa: CANTILLANA SA
Administrador Solidario
- Alles Gutierrez Jesus Maria
- Fernandez Alejos Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 502, L 330, F 109, S 8, H CC 4749, I/A 10 (20/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-43-10
Empresa: MATILLAS SA
Administrador Solidario
- Fernandez Alejos Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2864 , F 182, S 8, H M 49251, I/A 14 (19/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-143-28
Empresa: TAJUMULCO SA
Administrador Solidario
- Alles Gutierrez Jesus Maria
- Fernandez Alejos Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 850 , F 137, S 8, H S 16513, I/A 4 (08/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-31-39
Empresa: FARAGORIA SL
Administrador Solidario
- Fernandez Alejos Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 848 , F 131, S 8, H S 16433, I/A 4 (18/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-140-39
Empresa: PEÑATUR SA
Administrador Solidario
- Alles Gutierrez Jesus Maria
- Fernandez Alejos Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 703 , F 206, S 8, H S 10872, I/A 6 (04/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-130-39
VER MAS ACTOS
Información de FERNANDEZ ALEJOS ANA MARIA
Mostramos los datos de FERNANDEZ ALEJOS ANA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ ALEJOS ANA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos