FERNANDEZ ALCARAZ JAVIER
Informe ejecutivo de FERNANDEZ ALCARAZ JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FERNANDEZ ALCARAZ JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HAZTECARGO SL | Administrador Unico | 21/08/2024 | |
INGAISVER SL | Apoderado Solidario | 11/11/2021 | |
TIAN XIA ACQUISITIONS SL | Administrador Unico | 10/12/2020 | |
NOVAMANTEC SL | Administrador Unico | 10/05/2016 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ ALCARAZ JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ ALCARAZ JAVIER
Empresa: HAZTECARGO SL
Administrador Unico
- Fernandez Alcaraz Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 620486, I/A 1 (21/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-164-08
Empresa: INGAISVER SL
Apoderado Solidario
- Fernandez Alcaraz Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39860 , F 106, S 8, H B 354328, I/A 3 (11/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-222-08
Empresa: TIAN XIA ACQUISITIONS SL
Administrador Unico
- Fernandez Alcaraz Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47560 , F 65, S 8, H B 555573, I/A 1 (10/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-243-08
Empresa: NOVAMANTEC SL
Administrador Unico
- Fernandez Alcaraz Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45354 , F 42, S 8, H B 485016, I/A 1 (10/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-93-08
Información de FERNANDEZ ALCARAZ JAVIER
Mostramos los datos de FERNANDEZ ALCARAZ JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ ALCARAZ JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos