FERNANDEZ ALCARAZ ANTONIO
Informe ejecutivo de FERNANDEZ ALCARAZ ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FERNANDEZ ALCARAZ ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BLACK MARLIN STUDIOS SL | Administrador Unico | 05/05/2021 | |
ONGIL Y ASOCIADOS SL | Apoderado | 22/01/2021 | |
ONGIL Y ASOCIADOS SL | Apoderado | 01/03/2017 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ ALCARAZ ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ ALCARAZ ANTONIO
Empresa: BLACK MARLIN STUDIOS SL
Administrador Unico
- Fernandez Alcaraz Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41811 , F 125, S 8, H M 740605, I/A 1 (05/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-88-28
Empresa: ONGIL Y ASOCIADOS SL
Apoderado
- Fernandez Alcaraz Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26504 , F 115, S 8, H M 21597, I/A 16 (22/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-28
Empresa: ONGIL Y ASOCIADOS SA
Apoderado
- Fernandez Alcaraz Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26504 , F 110, S 8, H M 21597, I/A 12 (01/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-49-28
Información de FERNANDEZ ALCARAZ ANTONIO
Mostramos los datos de FERNANDEZ ALCARAZ ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ ALCARAZ ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos