FERNANDEZ AIZPURU TEODORO
Informe ejecutivo de FERNANDEZ AIZPURU TEODORO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE FERNANDEZ AIZPURU TEODORO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FERG SL | Consejero | 07/01/2013 | |
EXCLUSIVAS FERG SL | Administrador | 18/08/2011 | |
BIELA SL | Administrador Unico | 18/08/2011 | |
FERG SL | Presidente | 16/08/2011 | |
FERG SL | Consejero Delegado | 16/08/2011 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ AIZPURU TEODORO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ AIZPURU TEODORO
Empresa: FERG SL
Consejero
- Fernandez Aizpuru Teodoro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29340 , F 177, S 8, H B 67136, I/A 34 (07/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-10-08
Empresa: BIELA SL
Administrador Unico
- Fernandez Aizpuru Teodoro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29878 , F 204, S 8, H B 66624, I/A 9 (18/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-163-08
Empresa: EXCLUSIVAS FERG SL
Administrador
- Fernandez Aizpuru Teodoro
- Fernandez Garcia Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24285 , F 218, S 8, H B 69190, I/A 9 (18/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-163-08
Empresa: FERG SL
Consejero Delegado
- Fernandez Aizpuru Teodoro
- Fernandez Garcia Jose Manuel
Consejero
Presidente
- Fernandez Aizpuru Teodoro
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29340 , F 177, S 8, H B 67136, I/A 33 (16/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-163-08
Información de FERNANDEZ AIZPURU TEODORO
Mostramos los datos de FERNANDEZ AIZPURU TEODORO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ AIZPURU TEODORO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos