FERNANDEZ ABELEDO MARIA ANTONIA
Informe ejecutivo de FERNANDEZ ABELEDO MARIA ANTONIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FERNANDEZ ABELEDO MARIA ANTONIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HOTEL RIAZOR-CORUÑA SL | Apoderado Mancomunado | 24/01/2012 | 08/04/2016 |
HOTEL RIAZOR-CORUÑA SL | Apoderado Mancomunado | 19/01/2009 | 24/01/2012 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ ABELEDO MARIA ANTONIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ ABELEDO MARIA ANTONIA
Empresa: HOTEL RIAZOR-CORUÑA SL
Apoderado Mancomunado
- Alvarez Suarez Maria Elisa Isabel
- Fernandez Abeledo Maria Antonia
- Graña Crecente Luis Dario
- Mazoy Dorrego Maria Estrella
- Santos Martinez David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2183 , F 35, S 8, H C 21556, I/A 17 (08/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-73-15
Empresa: HOTEL RIAZOR-CORUÑA SL
Apoderado Mancomunado
- Alvarez Suarez Maria Elisa Isabel
- Fernandez Abeledo Maria Antonia
- Graña Crecente Luis Dario
- Mazoy Dorrego Maria Estrella
- Santos Martinez David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2183 , F 34, S 8, H C 21556, I/A 12 (24/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-23-15
Empresa: HOTEL RIAZOR-CORUÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Fernandez Abeledo Maria Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2183 , F 33, S 8, H C 21556, I/A 10 (24/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-23-15
Empresa: HOTEL RIAZOR-CORUÑA SL
Apoderado Mancomunado
- Alvarez Suarez Maria Elisa
- Fernandez Abeledo Maria Antonia
- Graña Crecente Luis Dario
- Mazoy Dorrego Maria Estrella
- Santos Martinez David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2183 , F 33, S 8, H C 21556, I/A 9 (19/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-18-15
Información de FERNANDEZ ABELEDO MARIA ANTONIA
Mostramos los datos de FERNANDEZ ABELEDO MARIA ANTONIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ ABELEDO MARIA ANTONIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos